Brian Kyed Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 12. sep. 2016 (8 år) |
Karrieren startede hos: | Komplementarselskabet Unkic, Bærentsen & Slangerup ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.386' DKK EDC Kronholm & Slangerup P/S (Nu: EDC Unkic, Bærentsen & Slangerup P/S) (2019) |
Største underskud: | -5.870' DKK SP Industry ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 7.773' DKK SP Industry ApS (2020-21) |
Største gæld: | 30.472' DKK SP Industry ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos SP Industry ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af BKS-Regnskab (5 år 11 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2016 i Komplementarselskabet Unkic, Bærentsen & Slangerup ApS (tidligere Komplementarselskabet Kronholm & Slangerup IVS) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Brian Kyed Sørensen i 4 år 5 måneder, inden stoppet d. 3. marts 2021.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 660' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BKS-Regnskab
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
KYSØ Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
SP Industry ApS
Via KYSØ Holding ApS -
Nordic Profiles ApS
Via KYSØ Holding ApS -
HARSØ Ejendomme ApS
Via KYSØ Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Nordic Profiles ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.10.2019 -
HARSØ Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.2021 -
KYSØ Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
EDC Kronholm & Slangerup P/S (Nu: EDC Unkic, Bærentsen & Slangerup P/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.06.2022
Registreringsdato: 10.06.2022 -
Nordic Profiles ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 27.08.2021
Registreringsdato: 27.08.2021 -
KYSØ Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.08.2021
Registreringsdato: 24.08.2021
Blå bog (fortsat)
Brian har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
24.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
24.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
12.09.2016 - 10.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Brian Kyed Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KYSØ Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 223' DKK. Igennem sit holdingselskab KYSØ Holding ApS har Brian dermed også ejerandele i SP Industry ApS (25-33.33%), Nordic Profiles ApS (25-33.33%) & HARSØ Ejendomme ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Brian Kyed Sørensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Nordic Profiles ApS fremviste et overskud på 367' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Nordic Profiles ApS fremviste et underskud på 32' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.045' DKK (SP Industry ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.521' DKK (EDC Kronholm & Slangerup P/S (Nu: EDC Unkic, Bærentsen & Slangerup P/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.613' DKK (SP Industry ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.021' DKK (EDC Kronholm & Slangerup P/S (Nu: EDC Unkic, Bærentsen & Slangerup P/S)).
En af de forbindelser som går igen i Brian' netværk er Peter Larsen Harders.