Peter Larsen Harders
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2015 (8 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | PL Prospere Holding ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.320' DKK SP STÅL ApS (Nu: SP Industry ApS) (2013-14) |
Største underskud: | -5.870' DKK SP STÅL ApS (Nu: SP Industry ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 7.773' DKK SP STÅL ApS (Nu: SP Industry ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 30.472' DKK SP STÅL ApS (Nu: SP Industry ApS) (2016-17) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos SP STÅL ApS (Nu: SP Industry ApS) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af PL Prospere Holding ApS (8 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2015 i PL Prospere Holding ApS (tidligere PL Prospere Holding IVS) som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Peter Larsen Harders og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter har Peter nu besiddet i 7 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 7 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 242' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PL Prospere Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
SP Industry ApS
Via PL Prospere Holding ApS -
Nordic Profiles ApS
Via PL Prospere Holding ApS -
HARSØ Ejendomme ApS
Via PL Prospere Holding ApS
Direktørposter (3)
-
SP Industry ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2016 -
PL Prospere Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.08.2023 -
HARSØ Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
PL Prospere Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.08.2023
Registreringsdato: 21.08.2023 -
PL Prospere Holding IVS (Nu: PL Prospere Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 17.08.2023
Registreringsdato: 17.08.2023 -
HARSØ Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.08.2021
Registreringsdato: 24.08.2021
Blå bog (fortsat)
Peter har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
24.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
03.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
01.11.2015 - Stadig aktiv
Direktør
01.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Stifter og Direktør
01.10.2015 - 17.08.2023
Ejer
01.10.2015 - Stadig aktiv
Direktør
21.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Peter Larsen Harders er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PL Prospere Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 381' DKK. Igennem sit holdingselskab PL Prospere Holding ApS har Peter dermed også ejerandele i SP Industry ApS (66.66-89.99%), Nordic Profiles ApS (25-33.33%) & HARSØ Ejendomme ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Peter Larsen Harders, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor SP STÅL ApS (Nu: SP Industry ApS) fremviste et overskud på 1.172' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor SP STÅL ApS (Nu: SP Industry ApS) fremviste et underskud på 5.870' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.045' DKK (SP STÅL ApS (Nu: SP Industry ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 12' DKK (Nordic Profiles ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.613' DKK (SP STÅL ApS (Nu: SP Industry ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 23' DKK (Nordic Profiles ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Brian Kyed Sørensen.