Thanaporn Chairat Ytting Hviid
Erhvervsaktiv siden: | 23. maj 2016 (8 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Thaismile I/S (Ejer) |
Største overskud: | 42' DKK Hviid-Wiese & JLY art ApS (2020) |
Største underskud: | -64' DKK Hviid-Wiese & JLY art ApS (2022) |
Største egenkapital: | 50' DKK Hviid-Wiese & JLY art ApS (2021) |
Største gæld: | 173' DKK Hviid-Wiese & JLY art ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Thaismile (7 år 3 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2016 ved Thaismile I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Panida Lohmann Phujakphet at Thanaporn Chairat Ytting Hviid stiftede Thaismile I/S den dag i maj 2016. Rollen som Ejer og Stifter havde Thanaporn i 4 måneder, før fratrædelsen den 30. september 2016.
Virksomheden opererede indenfor branchen aktiviteter vedrørende fysisk velvære. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. september 2016.
Direktørposter (1)
-
Hviid-Wiese & JLY art ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.05.2024
Tidslinje (6)
-
Dato: 24.05.2024
Registreringsdato: 24.05.2024 -
Hviid-Wiese & JLY art ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.05.2024
Registreringsdato: 23.05.2024 -
Thaismile (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023
Navnehistorik (2)
-
24.05.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 23.05.2024
Blå bog (fortsat)
Thanaporn har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
23.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.10.2016 - 31.12.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
23.05.2016 - 30.09.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Thanaporn' netværk er Michael Chairat Ytting Hviid.