Michael Chairat Ytting Hviid
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2002 (22 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Michael Ytting Hviid (Ejer) |
Største overskud: | 42' DKK Hviid-Wiese & JLY art ApS (2020) |
Største underskud: | -64' DKK Hviid-Wiese & JLY art ApS (2022) |
Største egenkapital: | 50' DKK Hviid-Wiese & JLY art ApS (2021) |
Største gæld: | 173' DKK Hviid-Wiese & JLY art ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Michael Ytting Hviid (12 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2002 ved Michael Ytting Hviid (tidligere Ytting-Hviid v/Michael Y Hviid) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Michael Chairat Ytting Hviid der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Michael i 12 år 6 måneder, før stoppet den 31. december 2014.
Virksomheden opererede indenfor campingpladser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hviid-Wiese & JLY art ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
Hviid-Wiese & JLY art ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.12.2018
Tidslinje (13)
-
Dato: 24.05.2024
Registreringsdato: 24.05.2024 -
Hviid-Wiese & JLY art ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.05.2024
Registreringsdato: 23.05.2024 -
Hviid-Wiese IVS (Nu: Hviid-Wiese & JLY art ApS) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 22.05.2024
Registreringsdato: 22.05.2024
Navnehistorik (2)
-
24.05.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 23.05.2024
Blå bog (fortsat)
Michael har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
03.12.2018 - 29.01.2019
Reel ejer
03.12.2018 - 29.01.2019
Direktør
03.12.2018 - Stadig aktiv
Ejer
30.01.2019 - 22.05.2024
Ejer
23.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.07.2002 - 31.12.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
04.04.2006 - 01.09.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.03.2004 - 30.11.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Hviid-Wiese & JLY art ApS kunne offentliggøre et overskud på 42' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Hviid-Wiese & JLY art ApS kunne offentliggøre et underskud på 64' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Thanaporn Chairat Ytting Hviid.