Christian Waage Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 28. mar. 2016 (8 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Møbelkompagniet ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.939' DKK Christian Waage Holding ApS (2022) |
Største underskud: | -4.835' DKK Møbel Kompagniet ApS (Nu: Møbelkompagniet ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 3.405' DKK Christian Waage Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 14.660' DKK Møbel Kompagniet ApS (Nu: Møbelkompagniet ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos Møbel Kompagniet ApS (Nu: Møbelkompagniet ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Christian Waage Holding ApS (5 år 2 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2016 ved Møbelkompagniet ApS (tidligere Møbel Kompagniet IVS) som Direktør, Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Christian Waage Petersen i 2 år 11 måneder, før fratrædelsen den 28. februar 2019.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen møbelforretninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 615' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Christian Waage Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
AI Trading ApS
Via Christian Waage Holding ApS -
Waage Holding ApS
Via Christian Waage Holding ApS -
Wincover ApS
Via Waage Holding ApS -
Energy Advice ApS UNDER KONKURS
Via Waage Holding ApS -
Refurnd ApS
Via Christian Waage Holding ApS -
Greve-Waage ApS
Via Christian Waage Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
Christian Waage Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2019 -
Refurnd ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.06.2022 -
Greve-Waage ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (24)
-
Wincover ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2024
Registreringsdato: 31.08.2024 -
Greve-Waage ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.05.2024
Registreringsdato: 13.05.2024 -
Møbel Kompagniet ApS (Nu: Møbelkompagniet ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2024
Registreringsdato: 15.03.2024
Blå bog (fortsat)
Christian har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
13.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Reel ejer
01.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Reel ejer
01.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Ejer
27.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Christian Waage Petersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Christian Waage Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.405' DKK. Igennem sit holdingselskab Christian Waage Holding ApS har Christian dermed også ejerandele i AI Trading ApS (33.34-49.99%), Waage Holding ApS (33.34-49.99%), Refurnd ApS (50-66.65%) og Greve-Waage ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Christian Waage Petersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Christian Waage Holding ApS fremviste et overskud på 2.939' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Wincover ApS fremviste et underskud på 762' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 401' DKK (Christian & Co ApS (Nu: Refurnd ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.447' DKK (Waage Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.405' DKK (Christian Waage Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.407' DKK (Waage Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Lars Waage Petersen.