Lars Waage Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 5. mar. 2010 (14 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSK ENERGIRÅDGIVNING A/S (Direktør) |
Største overskud: | 37.771' DKK DANSK ENERGIRÅDGIVNING A/S (2019) |
Største underskud: | -14.584' DKK L. Waage Holding ApS (2018) |
Største egenkapital: | 45.215' DKK DANSK ENERGIRÅDGIVNING A/S (2019) |
Største gæld: | 35.027' DKK DANSK ENERGIRÅDGIVNING A/S (2019) |
Flest årsværk: | 37 årsværk hos DANSK ENERGIRÅDGIVNING A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Direktør af LWP Ejendomme ApS (14 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2010 hos DANSK ENERGIRÅDGIVNING A/S som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Direktør havde Lars Waage Petersen i 3 måneder, inden stoppet den 1. juli 2010.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen anden teknisk rådgivning. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 2.049' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
L. Waage Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
LWP Ejendomme ApS
Via L. Waage Holding ApS -
Waage Holding ApS
Via L. Waage Holding ApS -
Wincover ApS
Via Waage Holding ApS -
Energy Advice ApS UNDER KONKURS
Via Waage Holding ApS
Direktørposter (3)
-
LWP Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.03.2010 -
L. Waage Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2017 -
Waage Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.10.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (18)
-
Energy Advice ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Energy Advice ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.01.2023
Registreringsdato: 30.01.2023 -
LWP Ejendomme (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2020
Registreringsdato: 30.06.2020
Blå bog (fortsat)
Lars har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
09.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42,5% -
Stifter, Direktør og Ejer
28.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
30.01.2023 - 20.08.2024
Reel ejer
01.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Reel ejer
20.08.2019 - 10.11.2023
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
28.10.2019 - 31.01.2023
Direktør
28.10.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10%
Lars Waage Petersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn L. Waage Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 24.349' DKK. Igennem sit holdingselskab L. Waage Holding ApS har Lars dermed også ejerandele i LWP Ejendomme ApS (100%) samt Waage Holding ApS (10-14.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Lars Waage Petersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor WAAGE HOLDING ApS (Nu: LWP Ejendomme ApS) fremviste et overskud på 13.335' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor L. Waage Holding ApS fremviste et underskud på 14.584' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 44' DKK (Panorama Mad og Vin ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.551' DKK (L. Waage Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 24.349' DKK (L. Waage Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.407' DKK (LWP Invest ApS (Nu: Waage Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Jane Waage Petersen.