Anders Anker-Ladefoged
Erhvervsaktiv siden: | 10. mar. 2016 (8 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | FARMMOUNTAIN HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 531' DKK AGRO BUSINESS DEVELOPMENT A/S (2015) |
Største underskud: | -115' DKK FarmMountain Global ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 1.266' DKK AGRO BUSINESS DEVELOPMENT A/S (2016) |
Største gæld: | 20.509' DKK AGRO BUSINESS DEVELOPMENT A/S (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos AGRO BUSINESS DEVELOPMENT A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af FARMMOUNTAIN HOLDING ApS (5 år 11 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2016 ved FARMMOUNTAIN HOLDING ApS som Ejer. Anders Anker-Ladefoged købte en andel af virksomheden den 10. marts 2016 og fik en andel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Anders af: BORCH & OLSEN INVEST A/S, BEN HOLDING ApS, REMMER GRUPPEN HOLDING ApS og FRANK BORCH A/S. Rollen som Ejer har Anders nu besiddet i 2 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor engroshandel med elektriske husholdningsartikler. Her 2 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2022-23 kunne fremvise et underskud på 5' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
FarmMountain Global ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
FARMMOUNTAIN HOLDING ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
Konsulent Anders Anker-Ladefoged
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
AGRO BUSINESS DEVELOPMENT A/S (100%)
Er ikke længere ejerDato: 13.09.2022
Registreringsdato: 13.09.2022 -
AGRO BUSINESS DEVELOPMENT A/S
Fratrådt som direktørDato: 17.08.2022
Registreringsdato: 17.08.2022 -
AGRO BUSINESS DEVELOPMENT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.08.2022
Registreringsdato: 17.08.2022
Blå bog (fortsat)
Anders har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
05.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2018 - 04.05.2022
Bestyrelsesmedlem og Direktør
05.05.2022 - 17.08.2022
Ejer
05.05.2022 - 13.09.2022
Ejerandel: 100% -
Ejer
10.03.2016 - 30.09.2018
Ejer
01.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Ejer
10.03.2016 - 30.09.2018
Ejer
01.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor FarmMountain Global ApS fremviste et underskud på 115' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Lars Bendix Johansen.