Lars Bendix Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2000 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Land Of Scandinavia I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.576' DKK BEN HOLDING ApS (2016-17) |
Største underskud: | -1.630' DKK DANISH COFFEE & TEA ApS (Nu: DANISH COFFEE ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 1.996' DKK BEN HOLDING ApS (2017-18) |
Største gæld: | 5.505' DKK DANISH COFFEE & TEA ApS (Nu: DANISH COFFEE ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos DANISH COFFEE & TEA ApS (Nu: DANISH COFFEE ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af BEN HOLDING ApS (20 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2000 i Land Of Scandinavia I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Tom Yssing at Lars Bendix Johansen stiftede Land Of Scandinavia I/S den dag i januar 2000. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Lars i 1 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 31. marts 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen formgivning og industrielt design. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. marts 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
FarmMountain Global ApS
Via BEN HOLDING ApS -
DANISH COFFEE ApS
Via BEN HOLDING ApS -
FARMMOUNTAIN HOLDING ApS
Via BEN HOLDING ApS -
groenneskov baadsgaard ApS
Via BEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
FARMMOUNTAIN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.05.2010 -
BEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.05.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
DANISH COFFEE ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.09.2019
Registreringsdato: 16.09.2019 -
DANISH COFFEE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.09.2019
Registreringsdato: 16.09.2019 -
KB & CO. ApS (Nu: Selskabet af 5. januar 2018 Horsens ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.04.2015
Registreringsdato: 01.04.2015
Blå bog (fortsat)
Lars har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
05.05.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 55% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.05.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
09.05.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2014 - 29.11.2023
Reel ejer
30.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
03.07.2012 - 16.09.2019
Ejerandel: 33,33%
Lars Bendix Johansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BEN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.706' DKK. Igennem holdingselskabet BEN HOLDING ApS har Lars derfor også ejerandele i FarmMountain Global ApS (33.34-49.99%), DANISH COFFEE ApS (50-66.65%), FARMMOUNTAIN HOLDING ApS (50-66.65%) & groenneskov baadsgaard ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Lars Bendix Johansen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor BEN HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.576' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor BEN HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 394' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Thomas Remmer Larsen.