Thomas Remmer Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 2008 (16 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | REMMER GRUPPEN HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 848' DKK REMMER & CO ApS (Nu: DANISH COFFEE ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -1.630' DKK REMMER & CO ApS (Nu: DANISH COFFEE ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 1.305' DKK REMMER & CO ApS (Nu: DANISH COFFEE ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 5.505' DKK REMMER & CO ApS (Nu: DANISH COFFEE ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos REMMER & CO ApS (Nu: DANISH COFFEE ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af REMMER GRUPPEN HOLDING ApS (16 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2008 ved REMMER GRUPPEN HOLDING ApS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Thomas Remmer Larsen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Thomas nu besiddet i 16 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her 16 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2022-23 viste et underskud på 450' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Thomas Remmer Håndværk
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
REMMER GRUPPEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
FarmMountain Global ApS
Via REMMER GRUPPEN HOLDING ApS -
DANISH COFFEE ApS
Via REMMER GRUPPEN HOLDING ApS -
FARMMOUNTAIN HOLDING ApS
Via REMMER GRUPPEN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
REMMER GRUPPEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2008
Repræsentant (1)
-
Hadsten og Omegns Biavlerforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 06.05.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
DANISH COFFEE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.06.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Hadsten og Omegns Biavlerforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 06.05.2024
Registreringsdato: 06.05.2024 -
DANISH COFFEE ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.09.2019
Registreringsdato: 16.09.2019 -
Honningagenterne (Nu: Thomas Remmer Håndværk) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 18.06.2016
Registreringsdato: 18.06.2016
Blå bog (fortsat)
Thomas har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
06.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
18.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
10.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15% -
Stifter, Ejer og Direktør
02.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
03.01.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2012 - 29.11.2023
Bestyrelsesmedlem
24.06.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor REMMER & CO ApS (Nu: DANISH COFFEE ApS) landede et overskud på 848' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor REMMER & CO ApS (Nu: DANISH COFFEE ApS) landede et underskud på 1.630' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Lars Bendix Johansen.