Morten Daniel Risgaard
Erhvervsaktiv siden: | 5. feb. 2016 (8 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Renfitness (Stifter) |
Største overskud: | 202' DKK DN COACHING ApS (2021) |
Største underskud: | -10' DKK DN COACHING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 507' DKK DN COACHING ApS (2023) |
Største gæld: | 102' DKK DN COACHING ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Renfitness (8 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2016 ved Renfitness (tidligere Renfitness v/Daniel Risgaard) som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Morten Daniel Risgaard og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Morten nu besiddet i 8 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen fitnesscentre.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Renfitness
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
D. Risgaard Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
DN COACHING ApS
Via D. Risgaard Holding ApS -
DFNA ApS
Via D. Risgaard Holding ApS
Direktørposter (3)
-
DFNA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.11.2023 -
D. Risgaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2021 -
DN COACHING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2021
Tidslinje (19)
-
DFNA ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 22.01.2024
Registreringsdato: 22.01.2024 -
Der Køres I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 18.01.2024
Registreringsdato: 18.01.2024 -
DFNA ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.11.2023
Registreringsdato: 03.11.2023
Blå bog (fortsat)
Morten har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
29.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
05.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
03.11.2023 - 22.01.2024
Direktør og Reel ejer
03.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
04.06.2021 - 18.01.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
19.07.2019 - 03.12.2021
Ejerandel: 50%
Morten Daniel Risgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn D. Risgaard Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 252' DKK. Igennem sit holdingselskab D. Risgaard Holding ApS har Morten dermed også ejerandele i DN COACHING ApS (50-66.65%) og DFNA ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Morten Daniel Risgaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor DN COACHING ApS fremviste et overskud på 202' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor DN COACHING ApS fremviste et underskud på 10' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 163' DKK (DN COACHING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 507' DKK (DN COACHING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 252' DKK (D. Risgaard Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Niklas Vestergaard.