Niklas Vestergaard
Erhvervsaktiv siden: | 10. nov. 2014 (9 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | NV PT (Stifter) |
Største overskud: | 202' DKK DN COACHING ApS (2021) |
Største underskud: | -10' DKK DN COACHING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 507' DKK DN COACHING ApS (2023) |
Største gæld: | 102' DKK DN COACHING ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af NV PT (9 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2014 i NV PT (tidligere Nive Fitness) i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Niklas Vestergaard og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Stifter og Ejer har Niklas nu bestreddet i 9 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor undervisning inden for sport og fritid.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
NV PT
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
N. Vestergaard Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DN COACHING ApS
Via N. Vestergaard Holding ApS
Direktørposter (2)
-
DN COACHING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2021 -
N. Vestergaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2021
Tidslinje (18)
-
Der Køres I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 18.01.2024
Registreringsdato: 18.01.2024 -
DN COACHING I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 03.12.2021
Registreringsdato: 03.12.2021 -
DN COACHING Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 29.06.2021
Registreringsdato: 29.06.2021
Blå bog (fortsat)
Niklas har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
29.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
10.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
04.06.2021 - 18.01.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
19.07.2019 - 03.12.2021
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
22.06.2021 - 29.06.2021
Ejerandel: 50-66.65%
Niklas Vestergaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn N. Vestergaard Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 251' DKK. Gennem holdingselskabet N. Vestergaard Holding ApS har Niklas derfor også andele i DN COACHING ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Niklas Vestergaard, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor DN COACHING ApS kunne fremvise et overskud på 202' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor DN COACHING ApS kunne fremvise et underskud på 10' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 163' DKK (DN COACHING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 507' DKK (DN COACHING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 251' DKK (N. Vestergaard Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niklas' netværk er Morten Daniel Risgaard.