Andreas Lindebjerg Kotsimbos
Erhvervsaktiv siden: | 8. feb. 2016 (8 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Blom & Jensen Inventarsnedkeri ApS (Ejer) |
Største overskud: | 843' DKK Blom & Jensen Inventarsnedkeri IVS (Nu: Blom & Jensen Inventarsnedkeri ApS) (2022) |
Største underskud: | -387' DKK Blom & Jensen Inventarsnedkeri IVS (Nu: Blom & Jensen Inventarsnedkeri ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 918' DKK Blom & Jensen Inventarsnedkeri IVS (Nu: Blom & Jensen Inventarsnedkeri ApS) (2023) |
Største gæld: | 2.715' DKK Blom & Jensen Inventarsnedkeri IVS (Nu: Blom & Jensen Inventarsnedkeri ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Blom & Jensen Inventarsnedkeri IVS (Nu: Blom & Jensen Inventarsnedkeri ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kotsimbos Holding ApS (8 år 7 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2016 hos Blom & Jensen Inventarsnedkeri ApS (tidligere Blom & Jensen Inventarsnedkeri IVS) som Ejer og Direktør. Andreas Lindebjerg Kotsimbos købte en andel af virksomheden den 8. februar 2016 og havde en andel på 25-33.33%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Andreas af: Nikolaj Blom, Kotsimbos Holding IVS og Nikolaj Blom Holding IVS. Titlen som Ejer og Direktør har Andreas nu besiddet i 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kotsimbos Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Blom & Jensen Inventarsnedkeri ApS
Via Kotsimbos Holding ApS -
Frame Studio ApS
Via Blom & Jensen Inventarsnedkeri ApS
Direktørposter (1)
-
Blom & Jensen Inventarsnedkeri ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.02.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Kotsimbos Holding IVS (Nu: Kotsimbos Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
Kotsimbos Holding IVS (Nu: Kotsimbos Holding ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 19.04.2022
Registreringsdato: 19.04.2022 -
Kotsimbos Holding IVS (Nu: Kotsimbos Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 26.01.2022
Registreringsdato: 26.01.2022
Blå bog (fortsat)
Andreas har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter og Direktør
08.02.2016 - 26.01.2022
Ejer
08.02.2016 - Stadig aktiv
Direktør
19.04.2022 - 21.08.2024
Ejerandel: 100% -
Ejer
08.02.2016 - 06.05.2019
Direktør
08.02.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30%
Andreas Lindebjerg Kotsimbos er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kotsimbos Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022 kunne fremvise en egenkapital på 251' DKK. Igennem sit holdingselskab Kotsimbos Holding ApS har Andreas dermed også ejerandele i Blom & Jensen Inventarsnedkeri ApS (25-33.33%).
Du kan se koncerndiagram for Andreas Lindebjerg Kotsimbos, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Blom & Jensen Inventarsnedkeri IVS (Nu: Blom & Jensen Inventarsnedkeri ApS) fremviste et overskud på 843' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Blom & Jensen Inventarsnedkeri IVS (Nu: Blom & Jensen Inventarsnedkeri ApS) fremviste et underskud på 387' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 190' DKK (Blom & Jensen Inventarsnedkeri IVS (Nu: Blom & Jensen Inventarsnedkeri ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 918' DKK (Blom & Jensen Inventarsnedkeri IVS (Nu: Blom & Jensen Inventarsnedkeri ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 492' DKK (Frame Studio ApS).
En af de forbindelser som går igen i Andreas' netværk er Albert Brunak-Daugbjerg.