Albert Brunak-Daugbjerg
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2005 (19 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Wonder Wood/Finércentral I/S v/Albert Brunak-Daubjerg, Jonas Nielsen og Rasmus Hoppe-Jørgensen (Ejer) |
Største overskud: | 843' DKK Blom & Jensen Inventarsnedkeri ApS (2022) |
Største underskud: | -387' DKK Blom & Jensen Inventarsnedkeri ApS (2020) |
Største egenkapital: | 918' DKK Blom & Jensen Inventarsnedkeri ApS (2023) |
Største gæld: | 6.621' DKK SCANSIGN KØBENHAVN A/S (Nu: Ngisnacs A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Blom & Jensen Inventarsnedkeri ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Ngisnacs A/S (7 år 1 måned) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2005 hos Wonder Wood/Finércentral I/S v/Albert Brunak-Daubjerg, Jonas Nielsen og Rasmus Hoppe-Jørgensen med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Jonas Hedegaard Nielsen, Rasmus Hoppe at Albert Brunak-Daugbjerg stiftede Wonder Wood/Finércentral I/S v/Albert Brunak-Daubjerg, Jonas Nielsen og Rasmus Hoppe-Jørgensen den dag i april 2005. Titlen som Ejer og Stifter bestred Albert i 9 måneder, før stoppet d. 31. januar 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen fremstilling af andre møbler til boliger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. januar 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Blom & Jensen Inventarsnedkeri ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Frame Studio ApS
Via Blom & Jensen Inventarsnedkeri ApS
Direktørposter (2)
-
Frame Studio ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.2019 -
Blom & Jensen Inventarsnedkeri ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.05.2019
Tidslinje (15)
-
Wood Affair (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2022
Registreringsdato: 30.09.2022 -
Monto Danmark ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2021
Registreringsdato: 16.08.2021 -
Monto Danmark ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.06.2020
Registreringsdato: 17.06.2020
Blå bog (fortsat)
Albert har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
16.12.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Ejer og Direktør
07.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter og Ejer
01.07.2017 - 30.09.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
04.12.2017 - 26.04.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
17.06.2020 - 16.08.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Blom & Jensen Inventarsnedkeri ApS kunne offentliggøre et overskud på 843' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Blom & Jensen Inventarsnedkeri ApS kunne offentliggøre et underskud på 387' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 190' DKK (Blom & Jensen Inventarsnedkeri ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 72' DKK (Monto Danmark ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 918' DKK (Blom & Jensen Inventarsnedkeri ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -189' DKK (Monto Danmark ApS).
En af de forbindelser som går igen i Albert' netværk er Nikolaj Blom.