Michella Stougaard Mandrup Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2013 (11 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | NEGENDAHL HOLDING ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 79' DKK KARETMAGERHUSET ApS (2017) |
Største underskud: | -8' DKK KARETMAGERHUSET ApS (2015) |
Største egenkapital: | 190' DKK KARETMAGERHUSET ApS (2014) |
Største gæld: | 259' DKK NEGENDAHL HOLDING ApS (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af NEGENDAHL HOLDING ApS (11 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2013 ved NEGENDAHL HOLDING ApS som Ejer. Michella Stougaard Mandrup Nielsen købte en andel af virksomheden den 1. januar 2013 og havde en andel på 20%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Michella af: Charlotte Stougaard Negendahl, Per Mandrup Negendahl, Natascha Mandrup Negendahl Ayubi og Jannick Stougaard Mandrup Negendahl. Rollen som Ejer har Michella nu besiddet i 2 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Her 2 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et underskud på 3' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
NP-Byg ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
NEGENDAHL HOLDING ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
NP-byggerådgivning ApS
Via NP-Byg ApS -
Smagens Univers ApS
Via NEGENDAHL HOLDING ApS -
Nema Erhverv ApS
Via NEGENDAHL HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
NP-byggerådgivning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.01.2023 -
NP-Byg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
NP-byggerådgivning ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.01.2023
Registreringsdato: 16.01.2023 -
NP-Byg ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.01.2023
Registreringsdato: 02.01.2023 -
NP-Byg ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.01.2023
Registreringsdato: 02.01.2023
Blå bog (fortsat)
Michella har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
16.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Reel ejer
13.12.2022 - Stadig aktiv
Ejer og Direktør
02.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Reel ejer
01.01.2013 - 30.04.2015
Ejer
01.01.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.05.2015 - 31.12.2023
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15% -
Ejer
01.01.2016 - 01.03.2019
Ejerandel: 20%
Michella Stougaard Mandrup Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NP-Byg ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Igennem sit holdingselskab NP-Byg ApS har Michella dermed også ejerandele i NP-byggerådgivning ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Michella Stougaard Mandrup Nielsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor KARETMAGERHUSET ApS fremviste et overskud på 79' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor KARETMAGERHUSET ApS fremviste et underskud på 6' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 40' DKK (NP-byggerådgivning ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 80' DKK (NP-byggerådgivning ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (NP-Byg ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michella' netværk er Per Mandrup Negendahl.