Per Mandrup Negendahl
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 1991 (33 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | GASTRONOMIK TRANSPORTABLE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 90' DKK LOHAS.DK ApS (Nu: S .UN ApS) (2017) |
Største underskud: | -122' DKK Smagens Univers ApS (2021) |
Største egenkapital: | 213' DKK LOHAS.DK ApS (Nu: S .UN ApS) (2014) |
Største gæld: | 309' DKK Smagens Univers ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Smagens Univers ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af NEGENDAHL HOLDING ApS (17 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1991 i GASTRONOMIK TRANSPORTABLE ApS (tidligere NSL NR. 1052 ApS) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Per Mandrup Negendahl i 3 år 10 måneder, inden stoppet d. 7. november 1994.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1994 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 7. november 1994.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
SanS by Mandrup
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Smagens Univers ApS
Ejerandel: 100% -
NEGENDAHL HOLDING ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Nema Erhverv ApS
Via NEGENDAHL HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
NEGENDAHL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2007 -
Smagens Univers ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2019
Repræsentant (1)
-
GastroCrowd
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 18.02.2022
Tidslinje (32)
-
GastroCrowd
Tilknyttet som repræsentantDato: 18.02.2022
Registreringsdato: 18.02.2022 -
SanS by Mandrup (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2019
Registreringsdato: 01.07.2019 -
Smagens Univers ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.06.2019
Registreringsdato: 27.06.2019
Blå bog (fortsat)
Per har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
18.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
27.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.05.2000 - 30.04.2015
Direktør
01.05.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2013 - 30.04.2015
Reel ejer
01.05.2015 - 31.12.2023
Ejer
01.05.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Reel ejer
30.11.2017 - 01.02.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor LOHAS.DK ApS (Nu: S .UN ApS) landede et overskud på 90' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Smagens Univers ApS landede et underskud på 122' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 16' DKK (Smagens Univers ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -144' DKK (Smagens Univers ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -144' DKK (Smagens Univers ApS).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Charlotte Stougaard Negendahl.