Susanne Thorsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2009 (15 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | KAYSER & THORSEN A/S (Ejer) |
Største overskud: | 6.662' DKK KAYSER & THORSEN ApS (Nu: KAYSER & THORSEN A/S) (2023) |
Største underskud: | -1.059' DKK Cablex ApS (2022) |
Største egenkapital: | 30.233' DKK KAYSER & THORSEN ApS (Nu: KAYSER & THORSEN A/S) (2023) |
Største gæld: | 108.623' DKK KAYSER & THORSEN ApS (Nu: KAYSER & THORSEN A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 52 årsværk hos KAYSER & THORSEN ApS (Nu: KAYSER & THORSEN A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KAYSER & THORSEN A/S (7 år 11 måneder) |
Det begyndte den dag i 2009 hos KAYSER & THORSEN A/S (tidligere ApS KBURS 17 NR. 6798) i hvervet som Ejer. Susanne Thorsen købte sig ind i virksomheden den 1. januar 2009 og havde en ejerandel på 50-66.65%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Susanne af: ApS KBURS 17 NR. 6752. Titlen som Ejer har Susanne nu besiddet i 7 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen udlejning og leasing af entreprenørmateriel. Her mere end 7 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 6.662' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Susanne Thorsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
KAYSER & THORSEN A/S
Via Susanne Thorsen Holding ApS -
PMT Vordingborg ApS
Via Susanne Thorsen Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Susanne Thorsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
K&T Holding 2016 ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 07.12.2016
Registreringsdato: 07.12.2016 -
ApS KBURS 17 NR. 6798 (Nu: KAYSER & THORSEN A/S) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 07.12.2016
Registreringsdato: 07.12.2016 -
Susanne Thorsen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.12.2016
Registreringsdato: 07.12.2016
Blå bog (fortsat)
Susanne har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
19.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
07.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
28.02.2019 - 31.07.2022
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.12.2016 - 07.12.2016
Ejerandel: 50-66.65% -
Ejer
01.01.2009 - 07.12.2016
Reel ejer
07.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45%
Susanne Thorsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Susanne Thorsen Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 14.903' DKK. Gennem sit holdingselskab Susanne Thorsen Holding ApS har Susanne dermed også andele i KAYSER & THORSEN A/S (33.34-49.99%) samt PMT Vordingborg ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Susanne Thorsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor KAYSER & THORSEN ApS (Nu: KAYSER & THORSEN A/S) landede et overskud på 5.018' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.662' DKK (KAYSER & THORSEN ApS (Nu: KAYSER & THORSEN A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 30.233' DKK (KAYSER & THORSEN ApS (Nu: KAYSER & THORSEN A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -131' DKK (Cablex ApS).
En af de forbindelser som går igen i Susanne' netværk er Søren Ulrik Clausen.