Søren Ulrik Clausen
Erhvervsaktiv siden: | 25. apr. 2006 (18 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | A/S Zolutions - Art & Design (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.870' DKK KONTOR FORSYNINGEN A/S (Nu: A/S Zolutions - Art & Design) (2021-22) |
Største underskud: | -2.720' DKK KONTOR FORSYNINGEN A/S (Nu: A/S Zolutions - Art & Design) (2019-20) |
Største egenkapital: | 20.292' DKK TIC HOLDING 2000 ApS (2013-14) |
Største gæld: | 15.743' DKK KONTOR FORSYNINGEN A/S (Nu: A/S Zolutions - Art & Design) (2015-16) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos KONTOR FORSYNINGEN A/S (Nu: A/S Zolutions - Art & Design) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af Pokke v/Søren Ulrik Clausen (15 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2006 hos A/S Zolutions - Art & Design (tidligere KONTOR FORSYNINGEN A/S) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Søren Ulrik Clausen i 8 år 11 måneder, inden stoppet den 31. marts 2015.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med kontormøbler. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et underskud på 679' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Pokke v/Søren Ulrik Clausen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
PMT Vordingborg ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (2)
-
PMT Vordingborg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2024 -
TIC HOLDING 2000 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.08.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
PMT Vordingborg ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024 -
PMT Vordingborg ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.06.2024
Registreringsdato: 18.06.2024 -
PMT Vordingborg ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.04.2023
Registreringsdato: 19.04.2023
Blå bog (fortsat)
Søren har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
30.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.09.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
19.04.2023 - 18.06.2024
Ejer
19.04.2023 - Stadig aktiv
Direktør
24.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
30.01.2009 - 13.04.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.04.2006 - 31.03.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor TIC HOLDING 2000 ApS fremviste et overskud på 1.463' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor TIC HOLDING 2000 ApS fremviste et underskud på 1.130' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Susanne Thorsen.