Mick Schrøder Dahl
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2015 (9 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dahl & Dahl ApS (Ejer) |
Største overskud: | 545' DKK Dahl & Dahl Holding ApS (2023) |
Største underskud: | -419' DKK Dahl & Dahl Holding ApS (2021) |
Største egenkapital: | 467' DKK Dahl & Dahl Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 1.188' DKK Dahl & Dahl ApS (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Dahl & Dahl ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Dahl & Dahl ApS (7 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2015 hos Dahl & Dahl ApS (tidligere BAR BORNHOLM 3 ApS) som Ejer og Direktør. Mick Schrøder Dahl købte en andel af virksomheden den 1. januar 2015 og havde en andel på 33.34-49.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Mick af: Katja Dahl og UDLEJNING JT BORNHOLM ApS. Titlen som Ejer og Direktør har Mick nu besiddet i 1 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen cafeér, værtshuse, diskoteker mv.. Her mere end 1 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2023 kunne fremvise et overskud på 417' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Dahl & Dahl Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Nærum Farvehandel ApS
Ejerandel: 100% -
Schweizerkonditoriet I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Dahl & Dahl ApS
Via Dahl & Dahl Holding ApS -
Schweizerkonditoriet ApS
Via Dahl & Dahl Holding ApS
Direktørposter (4)
-
Nærum Farvehandel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.01.2021 -
Schweizerkonditoriet ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.02.2018 -
Dahl & Dahl Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2017 -
Dahl & Dahl ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.03.2017
Tidslinje (16)
-
Navn ændret fra Mick Dahl til Mick Schrøder Dahl
Ændrede navnDato: 05.09.2024
Registreringsdato: 05.09.2024 -
Dahl & Dahl Pizzabar ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.07.2022
Registreringsdato: 05.07.2022 -
Schweizerkonditoriet I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022
Navnehistorik (2)
-
05.09.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 04.09.2024
Blå bog (fortsat)
Mick har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
20.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
09.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
29.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
25.04.2017 - 05.07.2022
Ejerandel: 50%
Mick Schrøder Dahl er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Dahl & Dahl Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 467' DKK. Igennem sit holdingselskab Dahl & Dahl Holding ApS har Mick dermed også ejerandele i Dahl & Dahl ApS (100%) samt Schweizerkonditoriet ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Mick Schrøder Dahl, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Dahl & Dahl Holding ApS fremviste et overskud på 545' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Dahl & Dahl Holding ApS fremviste et underskud på 419' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 545' DKK (Dahl & Dahl Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 467' DKK (Dahl & Dahl Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 98' DKK (Flügger Nærum ApS (Nu: Nærum Farvehandel ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mick' netværk er Katja Dahl.