Katja Dahl
Erhvervsaktiv siden: | 10. okt. 2012 (11 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dahl & Dahl ApS (Direktør) |
Største overskud: | 545' DKK Dahl & Dahl Holding ApS (2023) |
Største underskud: | -419' DKK Dahl & Dahl Holding ApS (2021) |
Største egenkapital: | 467' DKK Dahl & Dahl Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 1.188' DKK BAR BORNHOLM 3 ApS (Nu: Dahl & Dahl ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos BAR BORNHOLM 3 ApS (Nu: Dahl & Dahl ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Dahl & Dahl ApS (11 år 11 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2012 i Dahl & Dahl ApS (tidligere BAR BORNHOLM 3 ApS) med titlen som Direktør, Stifter og Ejer. Hvervet som Direktør har Katja Dahl nu bestreddet i 11 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med cafeér, værtshuse, diskoteker mv.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 417' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Dahl & Dahl Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Leap
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Schweizerkonditoriet I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Dahl & Dahl ApS
Via Dahl & Dahl Holding ApS -
Schweizerkonditoriet ApS
Via Dahl & Dahl Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Schweizerkonditoriet ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.02.2018 -
Dahl & Dahl Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2017
Tidslinje (14)
-
Dahl & Dahl Pizzabar ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.07.2022
Registreringsdato: 05.07.2022 -
Schweizerkonditoriet I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022 -
Cabello v/Katja Dahl (Nu: Leap) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 10.10.2018
Registreringsdato: 10.10.2018
Blå bog (fortsat)
Katja har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
10.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
09.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
25.04.2017 - 05.07.2022
Ejerandel: 50%
Katja Dahl er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Dahl & Dahl Holding ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 467' DKK. Igennem holdingselskabet Dahl & Dahl Holding ApS har Katja derfor også ejerandele i Dahl & Dahl ApS (100%) & Schweizerkonditoriet ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Katja Dahl, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Dahl & Dahl Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 545' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Dahl & Dahl Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 419' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 545' DKK (Dahl & Dahl Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 467' DKK (Dahl & Dahl Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 235' DKK (Schweizerkonditoriet ApS).
En af de forbindelser som går igen i Katja' netværk er Mick Dahl.