Mette Kold
Fribertsvej 6, 5300 Kerteminde, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 3. aug. 2015 (9 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Kold & Partners ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 616' DKK K+M CONSULTANTS ApS (Nu: Kold & Partners ApS) (2015) |
Største underskud: | -221' DKK K+M CONSULTANTS ApS (Nu: Kold & Partners ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 633' DKK K+M CONSULTANTS ApS (Nu: Kold & Partners ApS) (2016) |
Største gæld: | 1.935' DKK K+M CONSULTANTS ApS (Nu: Kold & Partners ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos K+M CONSULTANTS ApS (Nu: Kold & Partners ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Kold & Partners ApS (8 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2015 i Kold & Partners ApS (tidligere K+M CONSULTANTS ApS) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Mette Kold i 8 år 8 måneder, inden stoppet d. 11. april 2024.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen arbejdsformidlingskontorer. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 2' DKK.
Direktørposter (1)
-
Kold & Partners ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Kold & Partners ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.04.2024
Registreringsdato: 11.04.2024 -
K+M CONSULTANTS ApS (Nu: Kold & Partners ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2024
Registreringsdato: 11.04.2024 -
K+M CONSULTANTS ApS (Nu: Kold & Partners ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.08.2015
Registreringsdato: 03.08.2015
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Peter Kold.
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?