Peter Kold
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2012 (12 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | SIRIUS BUSINESS GROUP A/S (Direktør) |
Største overskud: | 1.047' DKK SIRIUS TELECOM A/S (Nu: SIRIUS BUSINESS GROUP A/S) (2019) |
Største underskud: | -1.257' DKK SIRIUS TELECOM A/S (Nu: SIRIUS BUSINESS GROUP A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 3.331' DKK SIRIUS TELECOM A/S (Nu: SIRIUS BUSINESS GROUP A/S) (2017) |
Største gæld: | 5.857' DKK SIRIUS TELECOM A/S (Nu: SIRIUS BUSINESS GROUP A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos K+M CONSULTANTS ApS (Nu: Kold & Partners ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kolds Holding ApS (9 år 1 måned) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2012 i SIRIUS BUSINESS GROUP A/S (tidligere SIRIUS TELECOM A/S) med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Peter Kold i 2 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 1. marts 2015.
Nu arbejder virksomheden med virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 786' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kolds Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Kold & Partners ApS
Via Kolds Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Kold & Partners ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2023 -
Kolds Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.08.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
Kold & Partners ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.08.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Kold & Partners ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2023
Registreringsdato: 01.10.2023 -
Kold & Partners ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.09.2023
Registreringsdato: 30.09.2023 -
Kold & Partners ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022
Blå bog (fortsat)
Peter har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
03.08.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
03.08.2015 - 28.02.2022
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
03.08.2015 - Stadig aktiv
Direktør
01.03.2022 - 30.09.2023
Direktør
01.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.04.2012 - 01.03.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Kold er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kolds Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 77' DKK. Igennem holdingselskabet Kolds Holding ApS har Peter derfor også ejerandele i Kold & Partners ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Peter Kold, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor Kolds Holding IVS (Nu: Kolds Holding ApS) kunne offentliggøre et overskud på 881' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor SIRIUS TELECOM A/S (Nu: SIRIUS BUSINESS GROUP A/S) kunne offentliggøre et underskud på 652' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2' DKK (K+M CONSULTANTS ApS (Nu: Kold & Partners ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 786' DKK (SIRIUS TELECOM A/S (Nu: SIRIUS BUSINESS GROUP A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 538' DKK (SIRIUS TELECOM A/S (Nu: SIRIUS BUSINESS GROUP A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 77' DKK (Kolds Holding IVS (Nu: Kolds Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Mette Kold.