Adrian Jan Kuron
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2013 (11 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKYTTES GARTNERI ApS (Ejer) |
Største overskud: | 806' DKK SKYTTES GARTNERI ApS (2019) |
Største underskud: | -3.064' DKK SKYTTES GARTNERI ApS (2021) |
Største egenkapital: | 2.309' DKK SKYTTES GARTNERI ApS (2020) |
Største gæld: | 8.972' DKK SKYTTES GARTNERI ApS (2021) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos SKYTTES GARTNERI ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af SKYTTES GARTNERI ApS (6 år 5 måneder) |
Det hele startede i 2013 i SKYTTES GARTNERI ApS i rollen som Ejer og Direktør. Adrian Jan Kuron købte en del af virksomheden d. 1. april 2013 og fik dermed en ejerandel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Adrian af: Lars Skytte, Bjarke Armose Andersen og Siebe Johannes Gorter. Hvervet som Ejer og Direktør har Adrian nu bestreddet i 5 år 1 måned, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2023 som viste et overskud på 723' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SKYTTES GARTNERI ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
ABK af 2018 ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (2)
-
SKYTTES GARTNERI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.2018 -
ABK af 2018 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.05.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
ABK af 2018 ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.12.2022
Registreringsdato: 19.12.2022 -
SKYTTES GARTNERI ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.12.2022
Registreringsdato: 19.12.2022 -
ABK af 2018 IVS (Nu: ABK af 2018 ApS) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 18.12.2022
Registreringsdato: 18.12.2022
Blå bog (fortsat)
Adrian har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
24.05.2018 - 18.12.2022
Direktør
24.05.2018 - Stadig aktiv
Ejer
19.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.04.2013 - 03.05.2018
Ejer
04.05.2018 - 18.12.2022
Direktør og Reel ejer
04.05.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.11.2018 - 05.11.2020
Reel ejer
06.11.2020 - 18.12.2022
Ejer
19.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Adrian Jan Kuron er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ABK af 2018 ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -152' DKK. Gennem holdingselskabet ABK af 2018 ApS har Adrian derfor også andele i SKYTTES GARTNERI ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Adrian Jan Kuron, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor SKYTTES GARTNERI ApS kunne fremvise et overskud på 806' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor SKYTTES GARTNERI ApS kunne fremvise et underskud på 3.064' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 723' DKK (SKYTTES GARTNERI ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 905' DKK (SKYTTES GARTNERI ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -152' DKK (ABK af 2018 IVS (Nu: ABK af 2018 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Adrian' netværk er Kinga Angelika Kuron.