Kinga Angelika Kuron
Erhvervsaktiv siden: | 8. maj 2015 (9 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lærke K IVS (Direktør) |
Største overskud: | 806' DKK SKYTTES GARTNERI ApS (2019) |
Største underskud: | -3.064' DKK SKYTTES GARTNERI ApS (2021) |
Største egenkapital: | 2.309' DKK SKYTTES GARTNERI ApS (2020) |
Største gæld: | 8.972' DKK SKYTTES GARTNERI ApS (2021) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos SKYTTES GARTNERI ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af SKYTTES GARTNERI ApS (6 år 5 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2015 ved Lærke K IVS i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Kinga Angelika Kuron i 2 år 2 måneder, før stoppet den 31. juli 2017.
Virksomhedens branche var dengang indenfor serviceydelser i forbindelse med planteavl. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 som viste et overskud på 51' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 10. maj 2018.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SKYTTES GARTNERI ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
ABK af 2018 ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
ABK af 2018 ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.12.2022
Registreringsdato: 19.12.2022 -
SKYTTES GARTNERI ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.12.2022
Registreringsdato: 19.12.2022 -
ABK af 2018 IVS (Nu: ABK af 2018 ApS) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 18.12.2022
Registreringsdato: 18.12.2022
Blå bog (fortsat)
Kinga har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
24.05.2018 - 18.12.2022
Ejer
19.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
12.08.2017 - 03.05.2018
Ejer
04.05.2018 - 18.12.2022
Reel ejer
04.05.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.11.2018 - 05.11.2020
Reel ejer
06.11.2020 - 18.12.2022
Ejer
19.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
08.05.2015 - 31.07.2017
Bestyrelsesmedlem
31.07.2017 - 10.05.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Kinga Angelika Kuron er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ABK af 2018 ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -152' DKK. Gennem holdingselskabet ABK af 2018 ApS har Kinga derfor også andele i SKYTTES GARTNERI ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Kinga Angelika Kuron, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor SKYTTES GARTNERI ApS kunne fremvise et overskud på 806' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor SKYTTES GARTNERI ApS kunne fremvise et underskud på 3.064' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 723' DKK (SKYTTES GARTNERI ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 905' DKK (SKYTTES GARTNERI ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -152' DKK (ABK af 2018 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kinga' netværk er Adrian Jan Kuron.