Kasper Klarskov Greve
Erhvervsaktiv siden: | 12. maj 2015 (9 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Pollers IVS (Direktør) |
Største overskud: | 565' DKK DAY21 ApS (2021-22) |
Største underskud: | -1.157' DKK DAY21 ApS (2023) |
Største egenkapital: | 466' DKK DAY21 ApS (2023) |
Største gæld: | 1.592' DKK DAY21 ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos DAY21 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KG Invest Holding IVS (4 år 3 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2015 i Pollers IVS i rollen som Direktør og Reel ejer. Hvervet som Direktør bestred Kasper Klarskov Greve i 3 år, før fratrædelsen d. 1. juni 2018.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 som viste et overskud på 0' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. juni 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Grævling Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DAY21 ApS
Via Grævling Holding ApS
Direktørposter (2)
-
DAY21 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2022 -
Grævling Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
DAY21 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022 -
Grævling Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.12.2021
Registreringsdato: 15.12.2021 -
Grævling Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.12.2021
Registreringsdato: 15.12.2021
Blå bog (fortsat)
Kasper har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2022 - 30.08.2023
Direktør
01.03.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.08.2023 - 30.09.2023
Reel ejer
01.10.2023 - 31.03.2024
Reel ejer
01.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,34% -
Stifter, Ejer og Direktør
12.05.2015 - 14.08.2019
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
12.05.2015 - 01.06.2018
Ejerandel: 50%
Kasper Klarskov Greve er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Grævling Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 122' DKK. Gennem holdingselskabet Grævling Holding ApS har Kasper derfor også andele i DAY21 ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Kasper Klarskov Greve, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor DAY21 ApS kunne fremvise et overskud på 565' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor DAY21 ApS kunne fremvise et underskud på 1.157' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.157' DKK (DAY21 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 466' DKK (DAY21 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 122' DKK (Grævling Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kasper' netværk er Simon Vinther Nielsen.