Simon Vinther Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2003 (21 år) |
Karrieren startede hos: | Foobar.nu v/imon Vinther Nielsen (Ejer) |
Største overskud: | 565' DKK DAY21 ApS (2021-22) |
Største underskud: | -1.157' DKK DAY21 ApS (2023) |
Største egenkapital: | 466' DKK DAY21 ApS (2023) |
Største gæld: | 1.592' DKK DAY21 ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos DAY21 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Foobar.nu v/imon Vinther Nielsen (8 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2003 i Foobar.nu v/imon Vinther Nielsen (tidligere Foobar v/ Simon Nielsen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Simon Vinther Nielsen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Simon i 8 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 31. juli 2012.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen kommunikationsdesign og grafisk design. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. juli 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Fine Grains ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DAY21 ApS
Via Fine Grains ApS
Direktørposter (2)
-
Fine Grains ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.03.2018 -
DAY21 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.09.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
AskFive IVS
Fratrådt som direktørDato: 18.05.2022
Registreringsdato: 18.05.2022 -
AskFive IVS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.05.2022
Registreringsdato: 18.05.2022 -
DAY21 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.09.2021
Registreringsdato: 09.09.2021
Blå bog (fortsat)
Simon har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
09.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
09.09.2021 - 30.08.2023
Direktør
09.09.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.08.2023 - 30.09.2023
Reel ejer
01.10.2023 - 31.03.2024
Reel ejer
01.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
09.03.2018 - 18.05.2022
Ejerandel: 40% -
Stifter og Ejer
15.08.2012 - 29.05.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.09.2003 - 31.07.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor DAY21 ApS kunne offentliggøre et overskud på 565' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor DAY21 ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.157' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.157' DKK (DAY21 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 466' DKK (DAY21 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 14' DKK (Dobbeltv IVS (Nu: Fine Grains ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Simon' netværk er David Harald Søgaard Zimmermann.