David Harald Søgaard Zimmermann
Erhvervsaktiv siden: | 22. jul. 2021 (3 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | David Zimmermann (Ejer) |
Største overskud: | 565' DKK DAY21 ApS (2021-22) |
Største underskud: | -1.157' DKK DAY21 ApS (2023) |
Største egenkapital: | 466' DKK DAY21 ApS (2023) |
Største gæld: | 1.592' DKK DAY21 ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos DAY21 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af z21 Holding ApS (3 år) |
Det startede i 2021 ved David Zimmermann i rollen som Ejer. David Harald Søgaard Zimmermann erhvervede virksomheden David Zimmermann d. 22. juli 2021. David der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer bestred David i 2 måneder, før stoppet den 29. september 2021.
Virksomheden opererede indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 29. september 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
z21 Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DAY21 ApS
Via z21 Holding ApS
Direktørposter (2)
-
z21 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.09.2021 -
DAY21 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.09.2021
Repræsentant (1)
-
Grundejerforeningen Fåreager 40-92
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 25.11.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Grundejerforeningen Fåreager 40-92
Tilknyttet som repræsentantDato: 25.11.2022
Registreringsdato: 25.11.2022 -
David Zimmermann (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.09.2021
Registreringsdato: 29.09.2021 -
DAY21 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.09.2021
Registreringsdato: 09.09.2021
Blå bog (fortsat)
David har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
25.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
02.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
09.09.2021 - 30.08.2023
Direktør
09.09.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.08.2023 - 30.09.2023
Reel ejer
01.10.2023 - 31.03.2024
Reel ejer
01.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer
22.07.2021 - 29.09.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
David Harald Søgaard Zimmermann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn z21 Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 24' DKK. Gennem holdingselskabet z21 Holding ApS har David derfor også andele i DAY21 ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for David Harald Søgaard Zimmermann, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor DAY21 ApS kunne fremvise et overskud på 565' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor DAY21 ApS kunne fremvise et underskud på 1.157' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.157' DKK (DAY21 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 466' DKK (DAY21 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 24' DKK (z21 Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i David' netværk er Simon Vinther Nielsen.