Claus Normann Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 23. feb. 2015 (9 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | CPEA IVS (Ejer) |
Største overskud: | 2.732' DKK Rono ApS (2023-24) |
Største underskud: | -1.720' DKK K18 ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 2.181' DKK Rono ApS (2023-24) |
Største gæld: | 5.918' DKK K18 ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Rono ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af CPEA IVS (6 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2015 ved CPEA IVS i hvervet som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene stiftet af Claus Normann Pedersen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør havde Claus i 6 år 8 måneder, før fratrædelsen den 29. oktober 2021.
Virksomheden opererede indenfor branchen administration af fast ejendom på kontraktbasis. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2018 viste et overskud på 14' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 29. oktober 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Holmevej holding Aps
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Rono ApS
Via Holmevej holding Aps -
Spisorama ApS
Via Holmevej holding Aps
Direktørposter (3)
-
Spisorama ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.03.2019 -
Rono ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.03.2018 -
Holmevej holding Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
K18 ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.02.2022
Registreringsdato: 18.02.2022 -
CPEA IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 29.10.2021
Registreringsdato: 29.10.2021 -
CPEA IVS
Fratrådt som direktørDato: 29.10.2021
Registreringsdato: 29.10.2021
Blå bog (fortsat)
Claus har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
14.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
16.06.2020 - 15.11.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
23.02.2015 - 29.10.2021
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
26.03.2019 - 14.01.2020
Direktør
26.03.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
26.03.2018 - 29.10.2019
Reel ejer og Direktør
26.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Claus Normann Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Holmevej holding Aps (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 1.456' DKK. Gennem sit holdingselskab Holmevej holding Aps har Claus dermed også andele i Rono ApS (50-66.65%) og Spisorama ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Claus Normann Pedersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023-24 hvor Rono ApS landede et overskud på 2.732' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor K18 ApS landede et underskud på 1.720' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 2.732' DKK (Rono ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 2.181' DKK (Rono ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -1.527' DKK (Spisorama ApS).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Rokil Hansen.