Rokil Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2001 (23 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Rimex (Ejer) |
Største overskud: | 2.732' DKK Rono ApS (2023-24) |
Største underskud: | -1.720' DKK K18 ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 2.181' DKK Rono ApS (2023-24) |
Største gæld: | 5.918' DKK K18 ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Rono ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Rimex (12 år 6 måneder) |
Det startede i 2001 i Rimex (tidligere Rope Software v/Rokil Hansen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Rokil Hansen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Rokil i 12 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 14. oktober 2013.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 14. oktober 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Rokil holding Aps
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Rono ApS
Via Rokil holding Aps -
Spisorama ApS
Via Rokil holding Aps
Direktørposter (3)
-
Spisorama ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2023 -
Rono ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.03.2018 -
Rokil holding Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.2020
Tidslinje (12)
-
Spisorama ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023 -
K18 ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.02.2022
Registreringsdato: 18.02.2022 -
K18 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.06.2020
Registreringsdato: 16.06.2020
Blå bog (fortsat)
Rokil har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
14.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
16.06.2020 - 15.11.2023
Ejerandel: 50% -
Ejer
15.01.2020 - 23.03.2020
Reel ejer
15.01.2020 - Stadig aktiv
Direktør
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
26.03.2018 - 23.03.2020
Direktør og Reel ejer
26.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.04.2001 - 14.10.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Rokil Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Rokil holding Aps (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 74' DKK. Gennem holdingselskabet Rokil holding Aps har Rokil derfor også andele i Rono ApS (50-66.65%) & Spisorama ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Rokil Hansen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023-24 hvor Rono ApS kunne fremvise et overskud på 2.732' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor K18 ApS kunne fremvise et underskud på 1.720' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 2.732' DKK (Rono ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 2.181' DKK (Rono ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -1.527' DKK (Spisorama ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rokil' netværk er Claus Normann Pedersen.