David Marc Rothenstein
Erhvervsaktiv: | 28. feb. 1997 - 1. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | CIENA DANMARK, FILIAL AF CIENA LIMITED, ENGLAND (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CIENA DANMARK, FILIAL AF CIENA LIMITED, ENGLAND (27 år 6 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med David Marc Rothenstein. Sidste gang David var registreret som aktiv erhvervsdrivende ifølge E & S var tilbage i 1997 ved CIENA DANMARK, FILIAL AF CIENA LIMITED, ENGLAND som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde David Marc Rothenstein i 27 år 6 måneder, før fratrædelsen den 1. september 2024.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med telekommunikationsudstyr. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første regnskab.
Tidslinje (2)
-
CIENA DANMARK, FILIAL AF CIENA LIMITED, ENGLAND (Filialbestyrere)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2024
Registreringsdato: 01.09.2024 -
CIENA DANMARK, FILIAL AF CIENA LIMITED, ENGLAND (Filialbestyrere)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.02.1997
Registreringsdato: 28.02.1997
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i David' netværk er James Emmett Moylan Jr..