James Emmett Moylan Jr.
Erhvervsaktiv: | 28. feb. 1997 - 1. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | CIENA DANMARK, FILIAL AF CIENA LIMITED, ENGLAND (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CIENA DANMARK, FILIAL AF CIENA LIMITED, ENGLAND (27 år 6 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med James Emmett Moylan Jr.. Sidste gang James var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 1997 hos CIENA DANMARK, FILIAL AF CIENA LIMITED, ENGLAND i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde James Emmett Moylan Jr. i 27 år 6 måneder, inden stoppet den 1. september 2024.
I dag opererer virksomheden indenfor engroshandel med telekommunikationsudstyr. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Tidslinje (2)
-
CIENA DANMARK, FILIAL AF CIENA LIMITED, ENGLAND (Filialbestyrere)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2024
Registreringsdato: 01.09.2024 -
CIENA DANMARK, FILIAL AF CIENA LIMITED, ENGLAND (Filialbestyrere)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.02.1997
Registreringsdato: 28.02.1997
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i James' netværk er David Marc Rothenstein.