Poul Høilund
Erhvervsaktiv siden: | 24. feb. 2014 (10 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | HØILUND CRUISE HOLDING ApS (Stifter) |
Største overskud: | 1.573' DKK NORRØN ApS (Nu: NORRØN A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -114' DKK NORRØN ApS (Nu: NORRØN A/S) (2015-16) |
Største egenkapital: | 1.816' DKK NORRØN ApS (Nu: NORRØN A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 3.052' DKK NORRØN ApS (Nu: NORRØN A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos NORRØN ApS (Nu: NORRØN A/S) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af HØILUND CRUISE HOLDING ApS (10 år 6 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2014 hos HØILUND CRUISE HOLDING ApS (tidligere HØILUND CRUISE HOLDING IVS) med titlen som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle har Poul Høilund nu bestreddet i 10 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 47' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HØILUND CRUISE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NORRØN A/S
Via HØILUND CRUISE HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
HØILUND CRUISE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.02.2014
Tidslinje (5)
-
Norrøn Udvikling IVS (Nu: Det Danske Landsted IVS)
Fratrådt som direktørDato: 26.11.2020
Registreringsdato: 26.11.2020 -
Norrøn Udvikling IVS (Nu: Det Danske Landsted IVS)
Tilknyttet som direktørDato: 18.05.2016
Registreringsdato: 18.05.2016 -
NORRØN IVS (Nu: NORRØN A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 27.03.2014
Registreringsdato: 27.03.2014
Blå bog (fortsat)
Poul har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
24.02.2014 - Stadig aktiv
Ejer
26.02.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.03.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
18.05.2016 - 15.03.2021
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
27.03.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.12.2015 - 06.01.2020
Reel ejer
07.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor NORRØN ApS (Nu: NORRØN A/S) kunne offentliggøre et overskud på 1.573' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor NORRØN ApS (Nu: NORRØN A/S) kunne offentliggøre et underskud på 114' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Marco Kristoffer Dyhr Berenthz.