Marco Kristoffer Dyhr Berenthz
Erhvervsaktiv siden: | 16. jul. 2012 (12 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Norrøn Arkitekter (Ejer) |
Største overskud: | 1.573' DKK NORRØN ApS (Nu: NORRØN A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -3.469' DKK ARKITEKTENS FORLAG (2017) |
Største egenkapital: | 6.420' DKK ARKITEKTENS FORLAG (2016) |
Største gæld: | 4.443' DKK ARKITEKTENS FORLAG (2015) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos ARKITEKTENS FORLAG (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af BERENTHZ HOLDING ApS (10 år 6 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2012 i Norrøn Arkitekter (tidligere daab arkitekter) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Marco Kristoffer Dyhr Berenthz der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Marco i 2 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2014.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen arkitektvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BERENTHZ HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NORRØN A/S
Via BERENTHZ HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
BERENTHZ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.02.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Norrøn Udvikling IVS (Nu: Det Danske Landsted IVS)
Fratrådt som direktørDato: 26.11.2020
Registreringsdato: 26.11.2020 -
ARKITEKTENS FORLAG (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.05.2016
Registreringsdato: 23.05.2016 -
Norrøn Udvikling IVS (Nu: Det Danske Landsted IVS)
Tilknyttet som direktørDato: 18.05.2016
Registreringsdato: 18.05.2016
Blå bog (fortsat)
Marco har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
24.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.05.2016 - 01.11.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør og Reel ejer
18.05.2016 - 15.03.2021
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
27.03.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.12.2015 - 29.07.2019
Reel ejer
30.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
02.12.2014 - 18.02.2015
Bestyrelsesmedlem
19.02.2015 - 23.05.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor NORRØN ApS (Nu: NORRØN A/S) kunne fremvise et overskud på 1.573' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor NORRØN ApS (Nu: NORRØN A/S) kunne fremvise et underskud på 114' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Marco' netværk er Poul Høilund.