Brian Gellert
Erhvervsaktiv siden: | 28. aug. 2013 (11 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | PLAYMAKER BOOKING & MANAGEMENT ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 696' DKK PLAYMAKER BOOKING & MANAGEMENT ApS (2023) |
Største underskud: | -730' DKK PLAYMAKER BOOKING & MANAGEMENT ApS (2022) |
Største egenkapital: | 553' DKK VEG HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 1.031' DKK PLAYMAKER BOOKING & MANAGEMENT ApS (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos PLAYMAKER BOOKING & MANAGEMENT ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af VEG HOLDING ApS (11 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2013 hos PLAYMAKER BOOKING & MANAGEMENT ApS (tidligere BOOK EN STJERNE ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Brian Gellert i 9 måneder, inden stoppet den 6. juni 2014.
Nu opererer virksomheden indenfor andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 696' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VEG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Amazing Sports ApS
Via VEG HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
VEG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.08.2013 -
Amazing Sports ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.09.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Amazing Sports ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.09.2023
Registreringsdato: 19.09.2023 -
PLAYMAKER BOOKING & MANAGEMENT ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.12.2021
Registreringsdato: 07.12.2021 -
SELSKABET AF 24. JULI 2014 ApS (Nu: BOOK EN STJERNE ApS)
Fratrådt som direktørDato: 07.12.2021
Registreringsdato: 07.12.2021
Blå bog (fortsat)
Brian har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 1 måned.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
19.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Direktør
29.08.2013 - Stadig aktiv
Ejer
01.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
24.07.2014 - 07.12.2021
Reel ejer
01.10.2015 - 07.12.2021
Ejerandel: 51% -
Bestyrelsesmedlem
28.08.2013 - 06.06.2014
Direktør
06.06.2014 - 21.03.2017
Reel ejer
01.10.2015 - 07.12.2021
Direktør
22.03.2017 - 07.12.2021
Ejerandel: 51%
Brian Gellert er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn VEG HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 161' DKK. Gennem sit holdingselskab VEG HOLDING ApS har Brian dermed også andele i Amazing Sports ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Brian Gellert, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor VEG HOLDING ApS landede et overskud på 443' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor BOOK EN STJERNE ApS landede et underskud på 451' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 696' DKK (PLAYMAKER BOOKING & MANAGEMENT ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 114' DKK (VEG HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 170' DKK (PLAYMAKER BOOKING & MANAGEMENT ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 161' DKK (VEG HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Brian' netværk er Lennart Okolokulak Bak.