Lennart Okolokulak Bak
Erhvervsaktiv siden: | 21. sep. 2000 (24 år) |
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET AF 31. MAJ 2004 ÅRHUS (Direktør) |
Største overskud: | 1.045' DKK JO INDUSTRIES A/S (Nu: Fyns Privat Rengøringsservice ApS) (2014-15) |
Største underskud: | -5.149' DKK JO INDUSTRIES A/S (Nu: Fyns Privat Rengøringsservice ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 2.503' DKK Safetywear Scandinavia ApS (Nu: Ejendomsselskabet af 1983 ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 12.045' DKK Safetywear Scandinavia ApS (Nu: Ejendomsselskabet af 1983 ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 57 årsværk hos JO INDUSTRIES A/S (Nu: Fyns Privat Rengøringsservice ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af LB Ejendomme v/Lennart Bak (7 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2000 ved AKTIESELSKABET AF 31. MAJ 2004 ÅRHUS (tidligere SPORT DIRECT ÅRHUS A/S) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Lennart Okolokulak Bak i 1 år 1 måned, før stoppet den 31. oktober 2001.
Virksomhedens branche var dengang indenfor sportsforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 15. juni 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bak Agency ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Amazing Sports ApS
Via Bak Agency ApS
Direktørposter (1)
-
Bak Agency ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.08.2019
Tidslinje (50)
-
Bak Agency ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.08.2019
Registreringsdato: 20.08.2019 -
Bak Agency ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.08.2019
Registreringsdato: 20.08.2019 -
LKB IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 29.07.2019
Registreringsdato: 29.07.2019
Blå bog (fortsat)
Lennart har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
19.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
30.04.2022 - 26.10.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
25.05.2018 - 29.07.2019
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2017 - 07.03.2018
Bestyrelsesmedlem
08.03.2018 - 14.08.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Bak Agency ApS kunne fremvise et overskud på 666' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Bak Agency ApS kunne fremvise et underskud på 872' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 132' DKK (Safetywear Scandinavia ApS (Nu: Ejendomsselskabet af 1983 ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 220' DKK (Bak Agency ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.503' DKK (Safetywear Scandinavia ApS (Nu: Ejendomsselskabet af 1983 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -145' DKK (Bak Agency ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lennart' netværk er Brian Gellert.