Niels Peter Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 4. jun. 2012 (12 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | A.P.S. HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.105' DKK A.P.S. HOLDING ApS (2015-16) |
Største underskud: | -250' DKK BALLEBY JENSEN ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 2.412' DKK A.P.S. HOLDING ApS (2016-17) |
Største gæld: | 840' DKK BALLEBY JENSEN ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos BALLEBY JENSEN ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af A.P.S. HOLDING ApS (12 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2012 i A.P.S. HOLDING ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med business-partnerne at Niels Peter Jensen stiftede A.P.S. HOLDING ApS den dag i juni 2012. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Niels nu bestreddet i 12 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 12 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2022-23 kunne vise et overskud på 19' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
A.P.S. HOLDING ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
RUBBER BROKING ApS
Via A.P.S. HOLDING ApS -
BALLEBY JENSEN ApS
Via A.P.S. HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
RUBBER BROKING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.06.2012 -
BALLEBY JENSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.06.2012 -
A.P.S. HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.06.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
P8700 IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 07.01.2019
Registreringsdato: 07.01.2019 -
P8700 IVS
Fratrådt som direktørDato: 23.11.2018
Registreringsdato: 23.11.2018 -
P8700 IVS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2017
Registreringsdato: 01.06.2017
Blå bog (fortsat)
Niels har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
04.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Direktør og Reel ejer
04.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Direktør og Reel ejer
04.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.06.2017 - 07.01.2019
Ejerandel: 100%
Niels Peter Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn A.P.S. HOLDING ApS (80% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.223' DKK. Igennem holdingselskabet A.P.S. HOLDING ApS har Niels derfor også ejerandele i RUBBER BROKING ApS (100%) & BALLEBY JENSEN ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Niels Peter Jensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor A.P.S. HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.105' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor BALLEBY JENSEN ApS kunne offentliggøre et underskud på 250' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 19' DKK (A.P.S. HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 185' DKK (BALLEBY JENSEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.223' DKK (A.P.S. HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 144' DKK (BALLEBY JENSEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Søren Lykke Jensen.