Søren Lykke Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 6. jun. 2011 (13 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | GETNETWORK ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.105' DKK A.P.S. HOLDING ApS (2015-16) |
Største underskud: | -219' DKK A.P.S. HOLDING ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 2.412' DKK A.P.S. HOLDING ApS (2016-17) |
Største gæld: | 381' DKK RESTAURANT DANSK ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos A.P.S. HOLDING ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af SØREN LYKKE JENSEN HOLDING ApS (13 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2011 ved GETNETWORK ApS (tidligere DOTSALES ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Søren Lykke Jensen i 4 måneder, før stoppet den 19. oktober 2011.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor anden reklamevirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 13. august 2013.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Sørens Forsikringsformidling
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
SØREN LYKKE JENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
A.P.S. HOLDING ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
RUBBER BROKING ApS
Via A.P.S. HOLDING ApS -
BALLEBY JENSEN ApS
Via A.P.S. HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
SØREN LYKKE JENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.06.2011
Tidslinje (14)
-
Sørens formidling (Nu: Sørens Forsikringsformidling) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 31.08.2021
Registreringsdato: 31.08.2021 -
Outbound Calling ApS. (100%)
Er ikke længere ejerDato: 12.03.2021
Registreringsdato: 12.03.2021 -
Outbound Calling ApS.
Fratrådt som direktørDato: 25.09.2019
Registreringsdato: 25.09.2019
Blå bog (fortsat)
Søren har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
31.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
04.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Ejer
01.06.2019 - 12.03.2021
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.10.2013 - 23.02.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Lykke Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn A.P.S. HOLDING ApS (ejer lige nu 10%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.223' DKK. Gennem holdingselskabet A.P.S. HOLDING ApS har Søren derfor også andele i RUBBER BROKING ApS (100%) og BALLEBY JENSEN ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Søren Lykke Jensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor A.P.S. HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 1.105' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor A.P.S. HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 219' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 19' DKK (A.P.S. HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1' DKK (SØREN LYKKE JENSEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.223' DKK (A.P.S. HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -74' DKK (SØREN LYKKE JENSEN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Niels Peter Jensen.