Lene Løvbjerg Smidstrup
Erhvervsaktiv siden: | 4. jun. 2012 (12 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | LYSEGÅRD A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 199' DKK LYSEGÅRD A/S (2015) |
Største underskud: | -909' DKK LYSEGÅRD A/S (2021) |
Største egenkapital: | 10.375' DKK LYSEGÅRD A/S (2016) |
Største gæld: | 10.912' DKK LYSEGÅRD A/S (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos LYSEGÅRD A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LYSEGÅRD A/S (12 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2012 ved LYSEGÅRD A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Lene Løvbjerg Smidstrup nu besiddet i 12 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 330' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
L. Lysegård Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LYSEGÅRD A/S
Via L. Lysegård Holding ApS
Direktørposter (1)
-
L. Lysegård Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
BSJLS Holding ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 16.06.2023
Registreringsdato: 16.06.2023 -
L. Lysegård Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.06.2023
Registreringsdato: 16.06.2023 -
L. Lysegård Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.06.2023
Registreringsdato: 16.06.2023
Blå bog (fortsat)
Lene har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
16.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
06.09.2022 - 16.06.2023
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
04.06.2012 - Stadig aktiv
Ejer
27.08.2022 - 06.09.2022
Reel ejer
27.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Lene Løvbjerg Smidstrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn L. Lysegård Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.043' DKK. Gennem sit holdingselskab L. Lysegård Holding ApS har Lene dermed også andele i LYSEGÅRD A/S (25-33.33%).
Du kan se koncerndiagram for Lene Løvbjerg Smidstrup, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor LYSEGÅRD A/S landede et underskud på 346' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 330' DKK (LYSEGÅRD A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.204' DKK (LYSEGÅRD A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.043' DKK (L. Lysegård Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lene' netværk er Birgitte Holck Smidstrup.