Birgitte Holck Smidstrup
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1999 (25 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | LYSEGÅRD A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 199' DKK LYSEGÅRD A/S (2015) |
Største underskud: | -909' DKK LYSEGÅRD A/S (2021) |
Største egenkapital: | 10.375' DKK LYSEGÅRD A/S (2016) |
Største gæld: | 10.912' DKK LYSEGÅRD A/S (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos LYSEGÅRD A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LYSEGÅRD A/S (25 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1999 ved LYSEGÅRD A/S som Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Birgitte Holck Smidstrup nu besiddet i 25 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 330' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BLS Lysegård Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LYSEGÅRD A/S
Via BLS Lysegård Holding ApS
Direktørposter (2)
-
BLS Lysegård Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2023 -
LYSEGÅRD A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.10.2017
Tidslinje (14)
-
BSJLS Holding ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 16.06.2023
Registreringsdato: 16.06.2023 -
BLS Lysegård Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.06.2023
Registreringsdato: 16.06.2023 -
BSJLS Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.06.2023
Registreringsdato: 16.06.2023
Blå bog (fortsat)
Birgitte har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
16.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.09.2022 - 16.06.2023
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.1999 - Stadig aktiv
Ejer
12.05.2008 - 30.09.2017
Ejer
01.10.2017 - 06.09.2022
Reel ejer
18.10.2017 - 25.08.2022
Direktør
18.10.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.08.2022 - 26.08.2022
Reel ejer
27.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør
19.04.1999 - 12.05.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Birgitte Holck Smidstrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BLS Lysegård Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.043' DKK. Igennem sit holdingselskab BLS Lysegård Holding ApS har Birgitte dermed også ejerandele i LYSEGÅRD A/S (25-33.33%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Birgitte Holck Smidstrup, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor LYSEGÅRD A/S fremviste et overskud på 199' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor LYSEGÅRD A/S fremviste et underskud på 909' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 330' DKK (LYSEGÅRD A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.204' DKK (LYSEGÅRD A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.043' DKK (BLS Lysegård Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Birgitte' netværk er Søren Løvbjerg Smidstrup.