Søren Løvbjerg Smidstrup
Erhvervsaktiv siden: | 4. jun. 2012 (12 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | LYSEGÅRD A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 199' DKK LYSEGÅRD A/S (2015) |
Største underskud: | -909' DKK LYSEGÅRD A/S (2021) |
Største egenkapital: | 10.375' DKK LYSEGÅRD A/S (2016) |
Største gæld: | 10.912' DKK LYSEGÅRD A/S (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos LYSEGÅRD A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LYSEGÅRD A/S (12 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2012 hos LYSEGÅRD A/S som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Søren Løvbjerg Smidstrup nu besiddet i 12 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 330' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SLS Lysegård Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LYSEGÅRD A/S
Via SLS Lysegård Holding ApS
Direktørposter (1)
-
SLS Lysegård Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
BSJLS Holding ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 16.06.2023
Registreringsdato: 16.06.2023 -
SLS Lysegård Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.06.2023
Registreringsdato: 16.06.2023 -
SLS Lysegård Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.06.2023
Registreringsdato: 16.06.2023
Blå bog (fortsat)
Søren har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
16.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
06.09.2022 - 16.06.2023
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
04.06.2012 - Stadig aktiv
Ejer
27.08.2022 - 06.09.2022
Reel ejer
27.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
04.01.2016 - 31.08.2017
Bestyrelsesmedlem
09.09.2017 - 01.02.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
06.08.2012 - 31.10.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Søren Løvbjerg Smidstrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SLS Lysegård Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.043' DKK. Igennem sit holdingselskab SLS Lysegård Holding ApS har Søren dermed også ejerandele i LYSEGÅRD A/S (25-33.33%).
Udforsk også koncerndiagram for Søren Løvbjerg Smidstrup, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor LYSEGÅRD A/S fremviste et underskud på 346' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 330' DKK (LYSEGÅRD A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.204' DKK (LYSEGÅRD A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.043' DKK (SLS Lysegård Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Birgitte Holck Smidstrup.