Peter Alexander Kruuse
Erhvervsaktiv siden: | 23. jan. 2015 (9 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | B-OK ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.106' DKK Pak Holding 2016 ApS (2019) |
Største underskud: | -1.007' DKK LAF INVEST ApS (Nu: B-OK ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 8.718' DKK Pak Holding 2016 ApS (2016) |
Største gæld: | 2.261' DKK Bykruu Ejendomme ApS (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Filurfifi ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af B-OK ApS (9 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2015 i B-OK ApS (tidligere LAF INVEST ApS) med titlen som Ejer, Direktør, Stifter og Bestyrelsesmedlem. Det var sammen med business-partnerne Frederik Fris Billenstein Kruuse, Lars Erik Kruuse at Peter Alexander Kruuse stiftede B-OK ApS den dag i januar 2015. Hvervet som Ejer, Direktør, Stifter og Bestyrelsesmedlem har Peter nu bestreddet i 1 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen anden bygningsinstallationsvirksomhed. Her mere end 1 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2023 kunne vise et underskud på 48' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Pak Holding 2016 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
B-OK ApS
Via Pak Holding 2016 ApS -
Bykruu Ejendomme ApS
Via Pak Holding 2016 ApS -
Filurfifi ApS
Via Pak Holding 2016 ApS -
Kreasjoner ApS
Via Pak Holding 2016 ApS
Direktørposter (3)
-
Bykruu Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.09.2018 -
B-OK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2020 -
Pak Holding 2016 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
B-OK ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.01.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Filurfifi ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.02.2022
Registreringsdato: 18.02.2022 -
Filurfifi ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.02.2021
Registreringsdato: 16.02.2021 -
LAF INVEST ApS (Nu: B-OK ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2020
Registreringsdato: 01.07.2020
Blå bog (fortsat)
Peter har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
07.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
12.02.2021 - 22.02.2023
Direktør
16.02.2021 - 18.02.2022
Reel ejer
23.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
17.09.2018 - 18.08.2019
Direktør
17.09.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
19.04.2016 - 01.10.2017
Ejer
19.04.2016 - Stadig aktiv
Direktør
17.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
23.01.2015 - 01.10.2017
Bestyrelsesmedlem
23.01.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.12.2016 - Stadig aktiv
Direktør
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Pak Holding 2016 ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.106' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor LAF INVEST ApS (Nu: B-OK ApS) kunne offentliggøre et underskud på 1.007' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 471' DKK (Pak Holding 2016 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 48' DKK (LAF INVEST ApS (Nu: B-OK ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.648' DKK (Pak Holding 2016 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (LAF INVEST ApS (Nu: B-OK ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Fie Byberg.