Peter Stengaard Bülow-Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 7. jul. 2008 (16 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bülow-Olsen Udlejning og Montage v/Peter Stengaard Bülow-Olsen (Ejer) |
Største overskud: | 427' DKK Rc Hobby Trucks IVS (Nu: Rc Hobby Trucks ApS) (2022) |
Største underskud: | -1.007' DKK LAF INVEST ApS (Nu: B-OK ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 954' DKK LAF INVEST ApS (Nu: B-OK ApS) (2016) |
Største gæld: | 846' DKK Rc Hobby Trucks IVS (Nu: Rc Hobby Trucks ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos LAF INVEST ApS (Nu: B-OK ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af DANSK-BIOVARME S.M.B.A. (14 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2008 i Bülow-Olsen Udlejning og Montage v/Peter Stengaard Bülow-Olsen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Peter Stengaard Bülow-Olsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Peter i 2 år 5 måneder, inden stoppet d. 31. december 2010.
Virksomheden arbejdede indenfor udlejning og leasing af entreprenørmateriel. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
DANSK-BIOVARME S.M.B.A.
Ejerandel: 50-66.65%Ikke offentliggjort -
B-OK ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Rc Hobby Trucks ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (2)
-
DANSK-BIOVARME S.M.B.A.
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.04.2010 -
Rc Hobby Trucks ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.03.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
B-OK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
LAF INVEST ApS (Nu: B-OK ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2020
Registreringsdato: 01.07.2020 -
LAF INVEST ApS (Nu: B-OK ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2020
Registreringsdato: 01.07.2020 -
Rc Hobby Trucks IVS (Nu: Rc Hobby Trucks ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.03.2015
Registreringsdato: 26.03.2015
Blå bog (fortsat)
Peter har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Bestyrelsesmedlem
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
26.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
26.04.2010 - Stadig aktiv
Ejer
13.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
26.02.2011 - 31.10.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
07.07.2008 - 31.12.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Rc Hobby Trucks IVS (Nu: Rc Hobby Trucks ApS) fremviste et overskud på 427' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor Rc Hobby Trucks IVS (Nu: Rc Hobby Trucks ApS) fremviste et underskud på 60' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 102' DKK (Rc Hobby Trucks IVS (Nu: Rc Hobby Trucks ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 48' DKK (LAF INVEST ApS (Nu: B-OK ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 658' DKK (Rc Hobby Trucks IVS (Nu: Rc Hobby Trucks ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (LAF INVEST ApS (Nu: B-OK ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Danny Bo Engholm Jensen.