Anders Damborg Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 13. jun. 2014 (10 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Anders og Thomas Poulsen Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.128' DKK ANDERS POULSEN HOLDING ApS (Nu: Anders og Thomas Poulsen Holding ApS) (2017) |
Største underskud: | -1.499' DKK Familien Poulsen Holding, Mejlby ApS (2016) |
Største egenkapital: | 24.874' DKK Familien Poulsen Holding, Mejlby ApS (2015) |
Største gæld: | 12.513' DKK ANDERS POULSEN HOLDING ApS (Nu: Anders og Thomas Poulsen Holding ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos Mejlby By Poulsen ApS (Nu: MEMAS ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af MEMAS ApS (8 år 3 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2014 hos Anders og Thomas Poulsen Holding ApS (tidligere ANDERS POULSEN HOLDING ApS) i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Anders Damborg Poulsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter havde Anders i 1 år 7 måneder, inden stoppet den 23. januar 2016.
Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2017 viste et overskud på 2.128' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 20. december 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Anders Poulsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MEMAS ApS
Via Anders Poulsen Holding ApS -
Mejlby Udlejning I/S
Via Anders Poulsen Holding ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (2)
-
Anders Poulsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2018 -
MEMAS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
Mejlby By Poulsen ApS (Nu: MEMAS ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 31.01.2019
Registreringsdato: 31.01.2019 -
Anders og Thomas Poulsen Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 20.12.2018
Registreringsdato: 20.12.2018 -
Anders Poulsen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.12.2018
Registreringsdato: 20.12.2018
Blå bog (fortsat)
Anders har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
20.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
07.06.2016 - 31.12.2021
Direktør
07.06.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Stifter, Ejer og Direktør
13.06.2014 - 20.12.2018
Ejer
24.01.2016 - 20.12.2018
Ejerandel: 50% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
30.10.2015 - 04.10.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Anders Damborg Poulsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Anders Poulsen Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.648' DKK. Gennem sit holdingselskab Anders Poulsen Holding ApS har Anders dermed også andele i MEMAS ApS (33.34-49.99%) samt Mejlby Udlejning I/S (Fuldt ansvarlig deltager).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Anders Damborg Poulsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor ANDERS POULSEN HOLDING ApS (Nu: Anders og Thomas Poulsen Holding ApS) landede et overskud på 2.128' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor Familien Poulsen Holding, Mejlby ApS landede et underskud på 1.499' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.613' DKK (Mejlby By Poulsen ApS (Nu: MEMAS ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.667' DKK (Mejlby By Poulsen ApS (Nu: MEMAS ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.648' DKK (Anders Poulsen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Torben Bødker Poulsen.