Torben Bødker Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1993 (31 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | MB Udlejning I/S (Ejer) |
Største overskud: | 32.170' DKK MEJLBY AGRO A/S (Nu: Semler Agro A/S) (2022) |
Største underskud: | -38.195' DKK MEJLBY AGRO A/S (Nu: Semler Agro A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 263.900' DKK MEJLBY AGRO A/S (Nu: Semler Agro A/S) (2023) |
Største gæld: | 585.287' DKK MEJLBY AGRO A/S (Nu: Semler Agro A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 215 årsværk hos MEJLBY AGRO A/S (Nu: Semler Agro A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af MB Udlejning I/S (29 år 5 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1993 hos MB Udlejning I/S (tidligere MEJLBY SMEDE- OG MASKINFORRETNING I/S) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Preben Juhl Skovgaard Bødker Poulsen at Torben Bødker Poulsen stiftede MB Udlejning I/S den dag i januar 1993. Titlen som Ejer og Stifter bestred Torben i 29 år 5 måneder, før stoppet d. 17. juni 2022.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2022 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 17. juni 2022.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
TORBEN BØDKER POULSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Torben Poulsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Mejlby Udlejning I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MEMAS ApS
Via TORBEN BØDKER POULSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
MEMAS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2016 -
TORBEN BØDKER POULSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.06.2006
Ejendomme (4)
Tidslinje (17)
-
MEJLBY SMEDE- OG MASKINFORRETNING I/S (Nu: MB Udlejning I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 17.06.2022
Registreringsdato: 17.06.2022 -
Mejlby Udlejning I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2020
Registreringsdato: 01.08.2020 -
Familien Poulsen Holding, Mejlby ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2018
Registreringsdato: 31.05.2018
Blå bog (fortsat)
Torben har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
22.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Ejer
19.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1993 - 17.06.2022
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
07.06.2016 - 31.12.2021
Direktør
07.06.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45%
Torben Bødker Poulsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TORBEN BØDKER POULSEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.979' DKK. Igennem holdingselskabet TORBEN BØDKER POULSEN HOLDING ApS har Torben derfor også ejerandele i MEMAS ApS (33.34-49.99%).
Du kan se koncerndiagram for Torben Bødker Poulsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Mejlby By Poulsen ApS (Nu: MEMAS ApS) kunne offentliggøre et overskud på 1.613' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor TORBEN BØDKER POULSEN HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 949' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 11.442' DKK (MEJLBY AGRO A/S (Nu: Semler Agro A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 263.900' DKK (MEJLBY AGRO A/S (Nu: Semler Agro A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.667' DKK (Mejlby By Poulsen ApS (Nu: MEMAS ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Anders Damborg Poulsen.