Kasper Dilling Askholm
Erhvervsaktiv siden: | 29. sep. 2014 (9 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Selskabet af 1. juli 2018 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 550' DKK Ejendomsselskabet Fynbo ApS (2021) |
Største underskud: | -369' DKK FYNBO BYG ApS (Nu: Selskabet af 1. juli 2018 ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 736' DKK Askholm Ejendomme ApS (2022-23) |
Største gæld: | 3.453' DKK Ejendomsselskabet Fynbo ApS (2016) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Ejendomsselskabet Fynbo ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Ejendomsselskabet Fynbo ApS (9 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2014 hos Selskabet af 1. juli 2018 ApS (tidligere FYNBO BYG ApS) som Direktør og Reel ejer. Titlen som Direktør havde Kasper Dilling Askholm i 8 år 11 måneder, inden stoppet den 20. september 2023.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 kunne fremvise et overskud på 77' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 20. september 2023.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Askholm Ejendomme ApS
Ejerandel: 100% -
Askholm Byg ApS
Ejerandel: 100% -
K. Askholm Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ejendomsselskabet Fynbo ApS
Via K. Askholm Holding ApS
Direktørposter (4)
-
Ejendomsselskabet Fynbo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2015 -
Askholm Byg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.01.2022 -
K. Askholm Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.08.2022 -
Askholm Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.04.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Dato: 06.07.2024
Registreringsdato: 06.07.2024 -
FYNBO BYG ApS (Nu: Selskabet af 1. juli 2018 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.09.2023
Registreringsdato: 20.09.2023 -
Fynbo Development ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 19.08.2022
Registreringsdato: 19.08.2022
Navnehistorik (2)
-
06.07.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 05.07.2024
Blå bog (fortsat)
Kasper har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
19.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
22.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
01.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
29.09.2014 - 20.09.2023
Reel ejer
24.06.2015 - 20.09.2023
Ejerandel: 50%
Kasper Dilling Askholm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn K. Askholm Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 119' DKK. Igennem sit holdingselskab K. Askholm Holding ApS har Kasper dermed også ejerandele i Ejendomsselskabet Fynbo ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Kasper Dilling Askholm, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Ejendomsselskabet Fynbo ApS fremviste et overskud på 550' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor FYNBO BYG ApS (Nu: Selskabet af 1. juli 2018 ApS) fremviste et underskud på 369' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 50' DKK (Ejendomsselskabet Fynbo ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 83' DKK (K. Askholm Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 525' DKK (Ejendomsselskabet Fynbo ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 119' DKK (K. Askholm Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kasper' netværk er Tonny Mortensen.