Tonny Mortensen
Erhvervsaktiv siden: | 29. sep. 2014 (9 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Selskabet af 1. juli 2018 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 550' DKK Ejendomsselskabet Fynbo ApS (2021) |
Største underskud: | -369' DKK FYNBO BYG ApS (Nu: Selskabet af 1. juli 2018 ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 525' DKK Ejendomsselskabet Fynbo ApS (2023) |
Største gæld: | 3.453' DKK Ejendomsselskabet Fynbo ApS (2016) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Ejendomsselskabet Fynbo ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Ejendomsselskabet Fynbo ApS (9 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2014 hos Selskabet af 1. juli 2018 ApS (tidligere FYNBO BYG ApS) i rollen som Direktør og Reel ejer. Titlen som Direktør bestred Tonny Mortensen i 8 år 11 måneder, før stoppet d. 20. september 2023.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 som viste et overskud på 77' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 20. september 2023.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
TM Boliger ApS
Ejerandel: 100% -
Tonny.M. Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ejendomsselskabet Fynbo ApS
Via Tonny.M. Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Ejendomsselskabet Fynbo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2015 -
TM Boliger ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2020 -
Tonny.M. Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.08.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
FYNBO BYG ApS (Nu: Selskabet af 1. juli 2018 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.09.2023
Registreringsdato: 20.09.2023 -
Fynbo Development ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 19.08.2022
Registreringsdato: 19.08.2022 -
Tonny.M. Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.08.2022
Registreringsdato: 19.08.2022
Blå bog (fortsat)
Tonny har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
19.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
07.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
29.09.2014 - 20.09.2023
Reel ejer
24.06.2015 - 20.09.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.06.2015 - 19.08.2022
Ejerandel: 50%
Tonny Mortensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tonny.M. Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 113' DKK. Gennem holdingselskabet Tonny.M. Holding ApS har Tonny derfor også andele i Ejendomsselskabet Fynbo ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Tonny Mortensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Ejendomsselskabet Fynbo ApS kunne fremvise et overskud på 550' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor FYNBO BYG ApS (Nu: Selskabet af 1. juli 2018 ApS) kunne fremvise et underskud på 369' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 50' DKK (Ejendomsselskabet Fynbo ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 89' DKK (Tonny.M. Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 525' DKK (Ejendomsselskabet Fynbo ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -45' DKK (TM Boliger ApS).
En af de forbindelser som går igen i Tonny' netværk er Kasper Dilling Askholm.