Peter Paulin Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 31. maj 2006 (18 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | BØGE'S BILER OG BÅDE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.031' DKK BØGE'S BILSERVICE ApS (Nu: BØGE'S BILER OG BÅDE ApS) (2021) |
Største underskud: | -507' DKK BØGE'S BILSERVICE ApS (Nu: BØGE'S BILER OG BÅDE ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 9.082' DKK BØGE'S BILSERVICE ApS (Nu: BØGE'S BILER OG BÅDE ApS) (2021) |
Største gæld: | 17.476' DKK BØGE'S BILSERVICE ApS (Nu: BØGE'S BILER OG BÅDE ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos BØGE'S BILSERVICE ApS (Nu: BØGE'S BILER OG BÅDE ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af BØGE'S BILER OG BÅDE ApS (18 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2006 i BØGE'S BILER OG BÅDE ApS (tidligere BØGE'S BILSERVICE ApS) med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør har Peter Paulin Poulsen nu bestreddet i 18 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med autoreparationsværksteder mv.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 507' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
PETER PAULIN POULSEN ApS
Ejerandel: 100% -
nagbølgård
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BØGE'S BILER OG BÅDE ApS
Via PETER PAULIN POULSEN ApS
Direktørposter (2)
-
BØGE'S BILER OG BÅDE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2006 -
PETER PAULIN POULSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.05.2011
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
nagbølgård (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2017
Registreringsdato: 01.05.2017 -
PETER PAULIN POULSEN ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.05.2011
Registreringsdato: 23.05.2011 -
HOLDINGSELSKABET AF 9/8 2010 ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.05.2011
Registreringsdato: 23.05.2011
Blå bog (fortsat)
Peter har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer og Direktør
23.05.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
31.05.2006 - Stadig aktiv
Ejer
23.05.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via PETER PAULIN POULSEN ApS -
Direktør
02.09.2010 - 23.05.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Paulin Poulsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PETER PAULIN POULSEN ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.901' DKK. Igennem holdingselskabet PETER PAULIN POULSEN ApS har Peter derfor også ejerandele i BØGE'S BILER OG BÅDE ApS (25-33.33%).
Udforsk også koncerndiagram for Peter Paulin Poulsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor BØGE'S BILSERVICE ApS (Nu: BØGE'S BILER OG BÅDE ApS) kunne offentliggøre et overskud på 2.031' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor BØGE'S BILSERVICE ApS (Nu: BØGE'S BILER OG BÅDE ApS) kunne offentliggøre et underskud på 507' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 507' DKK (BØGE'S BILSERVICE ApS (Nu: BØGE'S BILER OG BÅDE ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.091' DKK (BØGE'S BILSERVICE ApS (Nu: BØGE'S BILER OG BÅDE ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.901' DKK (PETER PAULIN POULSEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Arne Bøge.