Arne Bøge
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1997 (27 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Arne Bøge (Ejer) |
Største overskud: | 2.031' DKK BØGE OG JACOBSEN BILER ApS (Nu: BØGE'S BILER OG BÅDE ApS) (2021) |
Største underskud: | -6.102' DKK BØGES TRAILER & BÅDE ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 12.235' DKK LUNDERSKOV BRUGSFORENING (2021) |
Største gæld: | 17.476' DKK BØGE OG JACOBSEN BILER ApS (Nu: BØGE'S BILER OG BÅDE ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos LUNDERSKOV BRUGSFORENING (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Arne Bøge (27 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1997 i Arne Bøge (tidligere ARNE BØGE PEDERSEN) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Arne Bøge og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Arne nu bestreddet i 27 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Arne Bøge
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ARNE BØGE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BØGE'S BILER OG BÅDE ApS
Via ARNE BØGE HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
BØGE'S BILER OG BÅDE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.1997 -
ARNE BØGE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.05.2011
Tidslinje (14)
-
LUNDERSKOV BRUGSFORENING (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2021
Registreringsdato: 27.05.2021 -
BØGE HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 21.03.2016
Registreringsdato: 21.03.2016 -
BØGE HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.01.2016
Registreringsdato: 25.01.2016
Blå bog (fortsat)
Arne har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
23.05.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
25.06.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
23.04.2014 - 27.05.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
11.02.2005 - 25.01.2016
Ejer
01.09.2009 - 21.03.2016
Ejerandel: 100%
Arne Bøge er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ARNE BØGE HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.440' DKK. Igennem holdingselskabet ARNE BØGE HOLDING ApS har Arne derfor også ejerandele i BØGE'S BILER OG BÅDE ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Arne Bøge, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor BØGE OG JACOBSEN BILER ApS (Nu: BØGE'S BILER OG BÅDE ApS) kunne offentliggøre et overskud på 2.031' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor BØGES TRAILER & BÅDE ApS kunne offentliggøre et underskud på 6.102' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 215' DKK (LUNDERSKOV BRUGSFORENING).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 507' DKK (BØGE OG JACOBSEN BILER ApS (Nu: BØGE'S BILER OG BÅDE ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.631' DKK (LUNDERSKOV BRUGSFORENING).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.440' DKK (ARNE BØGE HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Arne' netværk er Peter Paulin Poulsen.