Mette Marie Bruun
Erhvervsaktiv siden: | 4. jan. 2013 (11 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ECSS aps (Direktør) |
Største overskud: | 2.060' DKK MMB INVEST aps (2023-24) |
Største underskud: | -253' DKK FUSREAL19 ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 6.544' DKK MMB INVEST aps (2023-24) |
Største gæld: | 9.133' DKK REAL-AROS HOLDING ApS (Nu: ECSS aps) (2023-24) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos REAL-AROS HOLDING ApS (Nu: ECSS aps) (2023-24) |
Længste aktivitet: | Direktør af ECSS aps (4 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2013 hos ECSS aps (tidligere REAL-AROS HOLDING ApS) i rollen som Direktør, Stifter og Ejer. Titlen som Direktør bestred Mette Marie Bruun i 4 år 7 måneder, før stoppet d. 1. september 2017.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023-24 som viste et overskud på 99' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MMB INVEST aps
Ejerandel: 100% -
ECSS aps
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BI-SPAR ApS
Via MMB INVEST aps
Direktørposter (1)
-
MMB INVEST aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.2020
Repræsentant (1)
-
Inner Wheel, Silkeborg
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 20.06.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (20)
-
FUSREAL19 ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.12.2023
Registreringsdato: 29.12.2023 -
DEA-DIA ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.12.2023
Registreringsdato: 29.12.2023 -
DEA-DIA ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.09.2023
Registreringsdato: 29.09.2023
Blå bog (fortsat)
Mette har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
20.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
24.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.01.2015 - 01.09.2017
Direktør
05.02.2016 - 01.09.2017
Reel ejer
01.07.2022 - 29.12.2023
Bestyrelsesmedlem
29.09.2023 - 29.12.2023
Ejerandel: 40% -
Direktør
09.01.2013 - 01.09.2017
Direktør
15.05.2022 - 29.09.2023
Reel ejer
18.07.2022 - 29.12.2023
Bestyrelsesmedlem
29.09.2023 - 29.12.2023
Ejerandel: 40% -
Stifter og Direktør
04.01.2013 - 01.09.2017
Ejer
04.01.2014 - 01.09.2017
Ejer
23.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40%
Mette Marie Bruun er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MMB INVEST aps (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 6.544' DKK. Gennem holdingselskabet MMB INVEST aps har Mette derfor også andele i BI-SPAR ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Mette Marie Bruun, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023-24 hvor MMB INVEST aps kunne fremvise et overskud på 2.060' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor FUSREAL19 ApS kunne fremvise et underskud på 253' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 2.060' DKK (MMB INVEST aps).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 6.544' DKK (MMB INVEST aps).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 629' DKK (REAL-AROS HOLDING ApS (Nu: ECSS aps)).
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er René Nymann.