René Nymann
Erhvervsaktiv siden: | 21. okt. 2009 (14 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | SPAREKASSEN ØSTJYLLAND (Direktør) |
Største overskud: | 3.156' DKK CENTRO CULTURAL ASBAEK GALLERY A/S (Nu: CCAG A/S) (2014) |
Største underskud: | -8.401' DKK ART FOUNDATION MALLORCA A/S (2014) |
Største egenkapital: | 12.431' DKK ART FOUNDATION MALLORCA A/S (2014) |
Største gæld: | 125.124' DKK CENTRO CULTURAL ASBAEK GALLERY A/S (Nu: CCAG A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos REAL-AROS HOLDING ApS (Nu: ECSS aps) (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af ECSS aps (7 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2009 hos SPAREKASSEN ØSTJYLLAND i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde René Nymann i 2 år, inden stoppet den 28. oktober 2011.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor banker, sparekasser og andelskasser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 13. oktober 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ECSS aps
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
ECSS aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2017
Repræsentant (24)
-
Andelsboligforeningen Lupinen
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.06.2023 -
Andelsboligforeningen Østbirk
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 24.05.2023 -
Andelsboligforeningen Fussingbjerg 24-46
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 24.05.2023 -
Andelsboligforeningen Borglund A&C
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 27.06.2023 -
Andelsboligforeningen Drewsensvej 70
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 24.05.2023 -
Andelsboligforeningen Spurvevej 1-15
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 24.05.2023 -
Andelsboligforeningen Borglund Blok B
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.06.2023 -
Andelsboligforeningen Toftbjerg
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.06.2023 -
Andelsboligforeningen Æblehaven
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 15.05.2024 -
Andelsboligforeningen Havreparken
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 24.05.2023 -
Andelsboligforeningen Kirsebærdalen
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 24.05.2023 -
Andelsboligforeningen Liljevej 2-16
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 24.05.2023 -
Andelsboligforeningen Nørrehus
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 24.05.2023 -
Ejerforeningen Lupinen
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.06.2023 -
Andelsboligforeningen Slåenvej
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 24.05.2023 -
Andelsboligforeningen Hegnsvej
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 24.05.2023 -
Ejerforeningen Bryggergaarden
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.06.2023 -
A/B Amaliehus
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.06.2023 -
Ejerforeningen Hammerholmen 18-22
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.06.2023 -
Ejerforeningen Borglund
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 24.05.2023 -
Andelsboligforeningen Skolegade 27
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 22.07.2024 -
Andelsboligforeningen Bellisvej 4-18
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 24.05.2023 -
Andelsboligforeningen Nørrehusvej II
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 24.05.2023 -
Andelsboligforeningen Bellisvej 35-53
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 24.05.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (44)
-
Andelsboligforeningen Skolegade 27
Tilknyttet som repræsentantDato: 22.07.2024
Registreringsdato: 22.07.2024 -
Andelsboligforeningen Æblehaven
Tilknyttet som repræsentantDato: 15.05.2024
Registreringsdato: 15.05.2024 -
Andelsboligforeningen Savsvinget
Fratrådt som repræsentantDato: 17.04.2024
Registreringsdato: 17.04.2024
Blå bog (fortsat)
René har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
22.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
15.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
27.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
14.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
14.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor REAL-AROS HOLDING ApS (Nu: ECSS aps) landede et overskud på 423' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor REALMÆGLERNE AROS ApS (Nu: DEA-DIA ApS) landede et underskud på 174' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 688' DKK (CENTRO CULTURAL ASBAEK GALLERY A/S (Nu: CCAG A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 629' DKK (REAL-AROS HOLDING ApS (Nu: ECSS aps)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -35.416' DKK (CENTRO CULTURAL ASBAEK GALLERY A/S (Nu: CCAG A/S)).
En af de forbindelser som går igen i René' netværk er Mette Marie Bruun.