Claus Lind
Erhvervsaktiv siden: | 22. dec. 2004 (19 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 5.149' DKK ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (2023) |
Største underskud: | -11' DKK HCH Ejendomme ApS (2023) |
Største egenkapital: | 7.741' DKK ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (2023) |
Største gæld: | 10.272' DKK ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (2018) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af CLAUS LIND HOLDING ApS (16 år 4 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2004 i ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Denne rolle havde Claus Lind i , inden stoppet d. 22. december 2004.
I dag opererer virksomheden indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 5.149' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CLAUS LIND HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S
Via CLAUS LIND HOLDING ApS -
HCH Ejendomme ApS
Via CLAUS LIND HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
CLAUS LIND HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.05.2008 -
HCH Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.04.2013
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
HCH Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.08.2023
Registreringsdato: 31.08.2023 -
HCH Ejendomme ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.08.2023
Registreringsdato: 17.08.2023 -
HCH Ejendomme ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.08.2023
Registreringsdato: 17.08.2023
Blå bog (fortsat)
Claus har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
05.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
23.08.2021 - 17.08.2023
Reel ejer
23.08.2021 - Stadig aktiv
Direktør
31.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
22.12.2004 - 22.12.2004
Bestyrelsesmedlem
12.05.2009 - 25.05.2010
Bestyrelsesmedlem
24.05.2011 - 29.05.2012
Bestyrelsesmedlem
10.04.2013 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2019 - 31.12.2020
Ejer
01.01.2021 - 01.01.2021
Ejerandel: 15-19.99%
Claus Lind er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CLAUS LIND HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.295' DKK. Gennem sit holdingselskab CLAUS LIND HOLDING ApS har Claus dermed også andele i ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (15-19.99%) & HCH Ejendomme ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Claus Lind, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S landede et overskud på 5.049' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor HCH Ejendomme ApS landede et underskud på 11' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.149' DKK (ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 11' DKK (HCH Ejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.741' DKK (ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 992' DKK (HCH Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Birgit Øllgaard.